PETR KREJČÍ
|
Neaktivní
od 01.07.2012
|
člen představenstva |
18.06.2011 |
Adresa: |
50791, 17488036, Stará Paka, Roškopov, 88 |
|
PETR KREJČÍ
|
Neaktivní
od 01.07.2012
|
člen představenstva |
18.06.2011 |
Adresa: |
50791, 17488036, Jičín, Stará Paka, Roškopov, Roškopov 88, 50791 Stará Paka |
|
Arnošt Truhelka
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
50901, 17569249, Nová Paka, Svobody, 1399 |
|
Ladislav Knap
|
Neaktivní
od 01.07.2012
|
předseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
50901, 17568641, Nová Paka, Křížová, 1339 |
|
Jaroslav Nožička
|
Neaktivní
od 01.07.2012
|
místopředseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
50601, 17530032, Jičín, U Stadionu, 764 |
|
Arnošt Truhelka
|
Neaktivní
od 18.06.2011
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
50901, 17569249, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Svobody, 1399, Svobody 1399, 50901 Nová Paka |
|
Ladislav Knap
|
Neaktivní
od 01.07.2012
|
předseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
50901, 17568641, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Křížová, 1339, Křížová 1339, 50901 Nová Paka |
|
Jaroslav Nožička
|
Neaktivní
od 01.07.2012
|
místopředseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
50601, 17530032, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, U stadionu, 764, U stadionu 764, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Ing. Milan Klíma
|
Neaktivní
od 28.12.2007
|
předseda představenstva |
09.01.2007 |
Adresa: |
62500, 19215771, Brno, Arménská, 3 |
|
Ladislav Knap
|
Neaktivní
od 28.12.2007
|
místopředseda představenstva |
09.01.2007 |
Adresa: |
50901, 17568641, Nová Paka, Křížová, 1339 |
|
Arnošt Truhelka
|
Neaktivní
od 28.12.2007
|
člen představenstva |
09.01.2007 |
Adresa: |
50901, 17569249, Nová Paka, Svobody, 1399 |
|
Ing. Milan Klíma
|
Neaktivní
od 28.12.2007
|
předseda představenstva |
09.01.2007 |
Adresa: |
62500, 19215771, Brno-město, Brno, Bohunice, Arménská, 502, 3, Arménská 502/3, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ladislav Knap
|
Neaktivní
od 28.12.2007
|
místopředseda představenstva |
09.01.2007 |
Adresa: |
50901, 17568641, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Křížová, 1339, Křížová 1339, 50901 Nová Paka |
|
Arnošt Truhelka
|
Neaktivní
od 28.12.2007
|
člen představenstva |
09.01.2007 |
Adresa: |
50901, 17569249, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Svobody, 1399, Svobody 1399, 50901 Nová Paka |
|
Ladislav Knap
|
Neaktivní
od 09.01.2007
|
člen představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
50901, 17568641, Nová Paka, Křížová, 1339 |
|
Ladislav Knap
|
Neaktivní
od 09.01.2007
|
člen představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
50901, 17568641, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Křížová, 1339, Křížová 1339, 50901 Nová Paka |
|
Bc. Michal Kurka
|
Neaktivní
od 09.01.2007
|
Člen představenstva |
22.09.2006 |
Adresa: |
73601, 24869350, Havířov, Petřvaldská, 75/75 |
|
Bc. Michal Kurka
|
Neaktivní
od 09.01.2007
|
Člen představenstva |
22.09.2006 |
Adresa: |
73601, 24869350, Karviná, Havířov, Šumbark, Petřvaldská, 75, 75, Petřvaldská 75/75, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Ing. Josef Skala
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
Člen představenstva |
31.08.2005 |
Adresa: |
15762769, Librantice, 44 |
|
Ing. JOSEF SKALA
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
Člen představenstva |
31.08.2005 |
Adresa: |
50346, 15762769, Hradec Králové, Librantice, Librantice, 44, č.p. 44, 50346 Librantice |
|
Jaroslava Smahlová
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
člen představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
73601, 1, Havířov-Podlesí, Kollárova, 11/1274 |
|
Ing. Václav Ryšánek
|
Neaktivní
od 09.01.2007
|
Předseda představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
20552530, Šenov, Nad Olšinou, 1400 |
|
Jaroslava Smahlová
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
člen představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
73601, 24855201, Karviná, Havířov, Podlesí, Kollárova, 1274, 11, Kollárova 1274/11, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Ing. VÁCLAV RYŠÁNEK
|
Neaktivní
od 09.01.2007
|
Předseda představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
73934, 20552530, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Nad Olšinou, 1400, Nad Olšinou 1400, 73934 Šenov |
|
JUDr. Martin Knoz
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
Člen představenstva |
17.03.2004 |
Adresa: |
25093983, Brno, Obřanská, 124 |
|
JUDr. Martin Knoz
|
Neaktivní
od 22.09.2006
|
Člen představenstva |
17.03.2004 |
Adresa: |
61400, 25093983, Brno-město, Brno, Maloměřice, Obřanská, 985, 124, Obřanská 985/124, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Miroslav Kurka
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Předseda představenstva |
24.04.2002 |
Adresa: |
24908576, Havířov, Karvinská, 1263/61 |
|
Miroslav Kurka
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Předseda představenstva |
24.04.2002 |
Adresa: |
73601, 24908576, Karviná, Havířov, Město, Karvinská, 1263, 61, Karvinská 1263/61, Město, 73601 Havířov |
|
Arnošt Truhelka
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Místopředseda představenstva |
07.01.2000 |
Adresa: |
17569249, Nová Paka, Svobody, 1399 |
|
Arnošt Truhelka
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
Místopředseda představenstva |
07.01.2000 |
Adresa: |
50901, 17569249, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Svobody, 1399, Svobody 1399, 50901 Nová Paka |
|
Ing. Jaroslav Rosenberg
|
Neaktivní
od 07.01.2000
|
Místopředseda představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
17568935, Jičín, Nová Paka, Ruská, čp. 1368 |
|
Miroslav Kurka
|
Neaktivní
od 24.04.2002
|
Předseda představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
999999999, Havířov, Karvinská, 61 |
|
JUDr. Martin Knoz
|
Neaktivní
od 17.03.2004
|
Člen představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
19447850, Brno, Obřanská, 120 |
|
Ing. Václav Ryšánek
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Člen představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
20552530, Šenov, Nad Olšinou, 1400 |
|
ing. Josef Skala
|
Neaktivní
od 31.08.2005
|
Člen představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
15762742, Librantice, 42 |
|
Ing. Jaroslav Rosenberg
|
Neaktivní
od 07.01.2000
|
Místopředseda představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
50901, 17568935, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Ruská, 1368, Ruská 1368, 50901 Nová Paka |
|
Miroslav Kurka
|
Neaktivní
od 24.04.2002
|
Předseda představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
73601, 24908576, Karviná, Havířov, Město, Karvinská, 1263, 61, Karvinská 1263/61, Město, 73601 Havířov |
|
JUDr. Martin Knoz
|
Neaktivní
od 17.03.2004
|
Člen představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
61400, 19447850, Brno-město, Brno, Maloměřice, Obřanská, 582, 120, Obřanská 582/120, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Ing. VÁCLAV RYŠÁNEK
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Člen představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
73934, 20552530, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Nad Olšinou, 1400, Nad Olšinou 1400, 73934 Šenov |
|
Ing. Josef Skala
|
Neaktivní
od 31.08.2005
|
Člen představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
50346, 15762742, Hradec Králové, Librantice, Librantice, 42, č.p. 42, 50346 Librantice |
|
Ing. Jaroslav Vácha
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
Člen představenstva |
23.09.1997 |
Adresa: |
23815949, Hradec Králové, Mandysova, 1300 |
|
Ing. JAROSLAV VÁCHA
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
Člen představenstva |
23.09.1997 |
Adresa: |
50012, 23815949, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mandysova, 1300, 18, Mandysova 1300/18, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Ing. Zdeněk Šrejber
|
Neaktivní
od 23.09.1997
|
Člen představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
22670173, Praha 10, Kubánské náměstí, čp.1 |
|
Ing. Jiří Pelnář
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
Místopředseda představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
19069162, Brno, Zatloukalova, 7 |
|
Milan Šrejber
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
Člen představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
3, Praha 10, Přetlická, čp. 27 |
|
Ing. Michal Rokos
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
Člen představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
3, Praha 4, Augustýnova, čp. 2080 |
|
Ing. Jaroslav Rosenberg
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
Předseda představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
17568935, Nová Paka, Ruská, čp. 1368 |
|
Ing. Zdeněk Šrejber
|
Neaktivní
od 23.09.1997
|
Člen představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
10000, 22670173, Praha, Vršovice, Kubánské náměstí, 1284, 1, Kubánské náměstí 1284/1, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Pelnář
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
Místopředseda představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
62100, 19069162, Brno-město, Brno, Ivanovice, Zatloukalova, 205, 7, Zatloukalova 205/7, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Milan Šrejber
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
Člen představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
10000, 22627260, Praha, Strašnice, Přetlucká, 2328, 27, Přetlucká 2328/27, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Michal Rokos
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
Člen představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
14800, 21846405, Praha, Chodov, Augustinova, 2080, 19, Augustinova 2080/19, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslav Rosenberg
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
Předseda představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
50901, 17568935, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Ruská, 1368, Ruská 1368, 50901 Nová Paka |
|
Ing. Miroslav Chudoba
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Člen představenstva |
16.12.1993 |
Adresa: |
3, Nová Paka, ul. Svatopluka Čecha, 1534 |
|
Ing. Miroslav Chudoba
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Člen představenstva |
16.12.1993 |
Adresa: |
1534, Nová Paka, ul. Svatopluka Čecha, ul. Svatopluka Čecha 1534, Nová Paka, Česká republika |
|
René Vaněk
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Předseda představenstva |
05.11.1993 |
Adresa: |
16965094, Semily, Mizerova, 441 |
|
René Vaněk
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Předseda představenstva |
05.11.1993 |
Adresa: |
51301, 16965094, Semily, Semily, Semily, Mizerova, 441, Mizerova 441, 51301 Semily |
|
Ing. Jiří Bien
|
Neaktivní
od 05.11.1993
|
Člen představenstva |
18.08.1993 |
Adresa: |
17529905, Jičín, Denisova, 748 |
|
Ing. Anna Gabrielová
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Člen představenstva |
18.08.1993 |
Adresa: |
22507973, Praha 9, Lovosická, 9 |
|
Vítězslav Kracík
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Člen představenstva |
18.08.1993 |
Adresa: |
1683829, Kyje, 20 |
|
Ing. Karel Mečíř
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Člen představenstva |
18.08.1993 |
Adresa: |
100, Semily - Podmoklice, Bavlnářská 535 |
|
Ing. Jiří Bien
|
Neaktivní
od 05.11.1993
|
Člen představenstva |
18.08.1993 |
Adresa: |
50601, 17529905, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Denisova, 748, Denisova 748, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
ing. Anna Gabrielová
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Člen představenstva |
18.08.1993 |
Adresa: |
19000, 22507973, Praha, Prosek, Lovosická, 657, 9, Lovosická 657/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Vítězslav Kracík
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Člen představenstva |
18.08.1993 |
Adresa: |
50713, 1683829, Jičín, Kyje, Kyje, 20, č.p. 20, 50713 Kyje |
|
Ing. Karel Mečíř
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Člen představenstva |
18.08.1993 |
Adresa: |
51301, 16936795, Semily, Semily, Podmoklice, Bavlnářská, 535, Bavlnářská 535, Podmoklice, 51301 Semily |
|
Ing. Lubomír Šajner
|
Neaktivní
od 18.08.1993
|
Člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
3, Nová Paka, Svatopluka Čecha, 1577 |
|
Libor P l e ch a č
|
Neaktivní
od 18.08.1993
|
Člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
17560667, Nová Paka, Lomená, 536 |
|
Josef Gernat
|
Neaktivní
od 16.12.1993
|
Člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
17568137, Nová Paka, U Studénky, 1287 |
|
Ing. Lubomír Šajner
|
Neaktivní
od 18.08.1993
|
Člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
1577, Nová Paka, Svatopluka Čecha, Svatopluka Čecha 1577, Nová Paka, Česká republika |
|
Libor P l e ch a č
|
Neaktivní
od 18.08.1993
|
Člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
50901, 17560667, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, Lomená, 536, Lomená 536, 50901 Nová Paka |
|
Josef Gernat
|
Neaktivní
od 16.12.1993
|
Člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
50901, 17568137, Jičín, Nová Paka, Nová Paka, U Studénky, 1287, U Studénky 1287, 50901 Nová Paka |
|