Ing. JIŘÍ HAKEN
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2022 |
Adresa: |
50315, 15775852, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Palackého, 56 |
|
Ing. JIŘÍ HAKEN
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2022 |
Adresa: |
50315, 15775852, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Palackého, 56, Palackého 56, 50315 Nechanice |
|
JUDr. JAROSLAV JARKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.06.2017 |
Adresa: |
50003, 25115804, Hradec Králové, Hradec Králové, Slatina, K Dehetníku, 205, 12 |
|
JUDr. JAROSLAV JARKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.06.2017 |
Adresa: |
50003, 25115804, Hradec Králové, Hradec Králové, Slatina, K Dehetníku, 205, 12, K Dehetníku 205/12, Slatina, 50003 Hradec Králové |
|
MILAN HORÁČEK
|
Neaktivní
od 28.11.2022
|
jednatel |
12.01.2022 |
Adresa: |
15000, 22771875, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, U dvou srpů, 3146, 9 |
|
MILAN HORÁČEK
|
Neaktivní
od 28.11.2022
|
jednatel |
12.01.2022 |
Adresa: |
15000, 22771875, Praha, Smíchov, U dvou srpů, 3146, 9, U dvou srpů 3146/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
SVYATOSLAV ZUMR
|
Neaktivní
od 12.01.2022
|
jednatel |
29.12.2021 |
Adresa: |
15000, 22018280, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Tůmova, 56, 3 |
|
SVYATOSLAV ZUMR
|
Neaktivní
od 12.01.2022
|
jednatel |
29.12.2021 |
Adresa: |
15000, 22018280, Praha, Košíře, Tůmova, 56, 3, Tůmova 56/3, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
SVJATOSLAV SVJATOSLAVOVYČ ZUMR
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
jednatel |
19.11.2021 |
Adresa: |
15000, 22089217, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
SVJATOSLAV SVJATOSLAVOVYČ ZUMR
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
jednatel |
19.11.2021 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
SVYATOSLAV ZUMR
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
jednatel |
25.02.2021 |
Adresa: |
15000, 22018280, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Tůmova, 56, 3 |
|
SVYATOSLAV ZUMR
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
jednatel |
25.02.2021 |
Adresa: |
15000, 22018280, Praha, Košíře, Tůmova, 56, 3, Tůmova 56/3, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
EDUARD LEŠINGR
|
Neaktivní
od 27.06.2017
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
50003, 23909579, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Severní, 767, 56 |
|
EDUARD LEŠINGR
|
Neaktivní
od 27.06.2017
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
50003, 23909579, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Severní, 767, 56, Severní 767/56, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Eduard Lešingr
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
50003, 23909579, Hradec Králové, Severní, 767 |
|
EDUARD LEŠINGR
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
50003, 23909579, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Severní, 767, 56, Severní 767/56, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|