Bc. ZBYNĚK KOTRMAN
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
09.02.2024 |
Adresa: |
19000, 22516905, Praha, Střížkov, Českolipská, 387, 13, Českolipská 387/13, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
LUKÁŠ BUTOR
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
18.08.2021 |
Adresa: |
26601, 1565885, Beroun, Chyňava, Malé Přílepy |
|
JAROSLAV RYCHTER
|
Aktivní
|
předseda |
24.04.2019 |
Adresa: |
51101, 15084809, Semily, Mírová pod Kozákovem, Dubecko, 3 |
|
Mgr. PAVEL KOLÁŘ
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
24.04.2019 |
Adresa: |
15300, 22053263, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Prvomájová, 866, 24 |
|
JAROSLAV RYCHTER
|
Aktivní
|
předseda |
24.04.2019 |
Adresa: |
51101, 15084809, Semily, Mírová pod Kozákovem, Dubecko, 3, Dubecko 3, 51101 Mírová pod Kozákovem |
|
Mgr. PAVEL KOLÁŘ
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
24.04.2019 |
Adresa: |
15300, 22053263, Praha, Radotín, Prvomájová, 866, 24, Prvomájová 866/24, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
LUKÁŠ BUTOR
|
Neaktivní
od 09.02.2024
|
myslivecký hospodář |
18.08.2021 |
Adresa: |
26601, 1565885, Beroun, Chyňava, Malé Přílepy, Malé Přílepy č.ev. 1080, 26601 Chyňava |
|
LUKÁŠ BUTOR
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
myslivecký hospodář |
03.03.2021 |
Adresa: |
51263, 15046923, Semily, Hrubá Skála, Hnanice, 32 |
|
LUKÁŠ BUTOR
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
myslivecký hospodář |
03.03.2021 |
Adresa: |
51263, 15046923, Semily, Hrubá Skála, Hnanice, 32, Hnanice 32, 51263 Hrubá Skála |
|
Ing. JOSEF DLASK
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
myslivecký hospodář |
24.04.2019 |
Adresa: |
51101, 15058221, Semily, Karlovice, Karlovice, 14 |
|
Ing. JOSEF DLASK
|
Neaktivní
od 03.03.2021
|
myslivecký hospodář |
24.04.2019 |
Adresa: |
51101, 15058221, Semily, Karlovice, Karlovice, 14, č.p. 14, 51101 Karlovice |
|
BOHUMIL SVOBODA
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
finanční hospodář |
10.11.2016 |
Adresa: |
51101, 15153193, Semily, Mírová pod Kozákovem, Kvítkovice, 5 |
|
BOHUMIL SVOBODA
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
finanční hospodář |
10.11.2016 |
Adresa: |
51101, 15153193, Semily, Mírová pod Kozákovem, Kvítkovice, 5, Kvítkovice 5, 51101 Mírová pod Kozákovem |
|
BOHUMIL SVOBODA
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
finanční hospodář |
22.01.2016 |
Adresa: |
10900, 25065378, Praha, Horní Měcholupy, Nad přehradou, 467 |
|
JAROSLAV RYCHTER
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
předseda |
22.01.2016 |
Adresa: |
51101, 15084809, Mírová pod Kozákovem, Dubecko, 3 |
|
Ing. JOSEF DLASK
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
myslivecký hospodář |
22.01.2016 |
Adresa: |
51101, 15058221, Karlovice, Karlovice, 14 |
|
BOHUMIL SVOBODA
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
finanční hospodář |
22.01.2016 |
Adresa: |
10900, 25065378, Praha, Horní Měcholupy, Nad přehradou, 467, Nad přehradou 467, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Ing. JOSEF DLASK
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
myslivecký hospodář |
22.01.2016 |
Adresa: |
51101, 15058221, Semily, Karlovice, Karlovice, 14, č.p. 14, 51101 Karlovice |
|
JAROSLAV RYCHTER
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
předseda |
22.01.2016 |
Adresa: |
51101, 15084809, Semily, Mírová pod Kozákovem, Dubecko, 3, Dubecko 3, 51101 Mírová pod Kozákovem |
|