OLDŘICH GALA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
67131, 10949496, Znojmo, Únanov, Únanov, 110 |
|
ZDENĚK KONEČNÝ
|
Aktivní
|
mistopředseda výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
67131, 10949801, Znojmo, Únanov, Únanov, 147 |
|
KAREL ČESNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
67131, 10951270, Znojmo, Únanov, Únanov, 298 |
|
JOSEF KAVKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
67131, 80788521, Znojmo, Únanov, Únanov, 454 |
|
EVA PLOTZEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
67131, 10951938, Znojmo, Únanov, Únanov, 364 |
|
OLDŘICH GALA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
67131, 10949496, Znojmo, Únanov, Únanov, 110, č.p. 110, 67131 Únanov |
|
ZDENĚK KONEČNÝ
|
Aktivní
|
mistopředseda výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
67131, 10949801, Znojmo, Únanov, Únanov, 147, č.p. 147, 67131 Únanov |
|
KAREL ČESNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
67131, 10951270, Znojmo, Únanov, Únanov, 298, č.p. 298, 67131 Únanov |
|
JOSEF KAVKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
67131, 80788521, Znojmo, Únanov, Únanov, 454, č.p. 454, 67131 Únanov |
|
EVA PLOTZEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
67131, 10951938, Znojmo, Únanov, Únanov, 364, č.p. 364, 67131 Únanov |
|
JOSEF KAVKA
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
finanční hospodář |
12.07.2021 |
Adresa: |
67131, 80788521, Znojmo, Únanov, Únanov, 454 |
|
JOSEF KAVKA
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
finanční hospodář |
12.07.2021 |
Adresa: |
67131, 80788521, Znojmo, Únanov, Únanov, 454, č.p. 454, 67131 Únanov |
|
PAVEL VĚRNÝ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
předseda |
03.08.2018 |
Adresa: |
67131, 10951407, Znojmo, Únanov, Únanov, 311 |
|
PAVEL VĚRNÝ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
předseda |
03.08.2018 |
Adresa: |
67131, 10951407, Znojmo, Únanov, Únanov, 311, č.p. 311, 67131 Únanov |
|
FRANTIŠEK VALENDA
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
předseda |
15.12.2015 |
Adresa: |
67131, 10950443, Únanov, Únanov, 215 |
|
JOSEF KAVKA
|
Neaktivní
od 12.07.2021
|
finanční hospodář |
15.12.2015 |
Adresa: |
67131, 10951288, Únanov, Únanov, 299 |
|
MILAN WIEZNER
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
myslivecký hospodář |
15.12.2015 |
Adresa: |
67131, 10951580, Únanov, Únanov, 329 |
|
OLDŘICH GALA
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
jednatel |
15.12.2015 |
Adresa: |
67131, 10949496, Únanov, Únanov, 110 |
|
ZDENĚK KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
místopředseda |
15.12.2015 |
Adresa: |
67131, 10949801, Únanov, Únanov, 147 |
|
FRANTIŠEK VALENDA
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
předseda |
15.12.2015 |
Adresa: |
67131, 10950443, Znojmo, Únanov, Únanov, 215, č.p. 215, 67131 Únanov |
|
JOSEF KAVKA
|
Neaktivní
od 12.07.2021
|
finanční hospodář |
15.12.2015 |
Adresa: |
67131, 10951288, Znojmo, Únanov, Únanov, 299, č.p. 299, 67131 Únanov |
|
OLDŘICH GALA
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
jednatel |
15.12.2015 |
Adresa: |
67131, 10949496, Znojmo, Únanov, Únanov, 110, č.p. 110, 67131 Únanov |
|
ZDENĚK KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
místopředseda |
15.12.2015 |
Adresa: |
67131, 10949801, Znojmo, Únanov, Únanov, 147, č.p. 147, 67131 Únanov |
|
MILAN WIEZNER
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
myslivecký hospodář |
15.12.2015 |
Adresa: |
67131, 10951580, Znojmo, Únanov, Únanov, 329, č.p. 329, 67131 Únanov |
|