HYNEK SYROVÁTKA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2014 |
Adresa: |
10300, 25758349, Hlavní město Praha, Praha, Kolovraty, Na předevsi, 680, 14 |
|
HYNEK SYROVÁTKA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2014 |
Adresa: |
10300, 25758349, Praha, Kolovraty, Na předevsi, 680, 14, Na předevsi 680/14, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Ing. ŠIMON CHUDOBA
|
Neaktivní
od 23.12.2020
|
jednatel |
12.03.2015 |
Adresa: |
66471, 42585813, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, M. Kudeříkové, 833 |
|
Ing. ŠIMON CHUDOBA
|
Neaktivní
od 23.12.2020
|
jednatel |
12.03.2015 |
Adresa: |
66471, 42585813, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, M. Kudeříkové, 833, M. Kudeříkové 833, 66471 Veverská Bítýška |
|
Jiří Štětina
|
Neaktivní
od 17.09.2013
|
Jednatel |
26.01.1993 |
Adresa: |
14900, 21818223, Praha 4, K jezeru, 482 |
|
Hynek Syrovátka
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
Jednatel |
26.01.1993 |
Adresa: |
51263, 18848796, Rovensko pod Troskami, 84 |
|
Jiří Štětina
|
Neaktivní
od 17.09.2013
|
Jednatel |
26.01.1993 |
Adresa: |
14900, 21818223, Praha, Háje, K jezeru, 482, 18, K jezeru 482/18, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Hynek Syrovátka
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
Jednatel |
26.01.1993 |
Adresa: |
51263, 18848796, Semily, Rovensko pod Troskami, Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského, 84, náměstí prof. Drahoňovského 84, 51263 Rovensko pod Troskami |
|