JAN ŠULC
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7 |
|
JAN ŠULC
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
Jan Šulc
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
18.01.2011 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Mírové náměstí, 15, 7 |
|
JAN ŠULC
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
18.01.2011 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
Anna Vernerová
|
Neaktivní
od 18.01.2011
|
jednatel |
25.02.2009 |
Adresa: |
15521, 22109919, Praha 5, Hostivická, 56 |
|
Anna Vernerová
|
Neaktivní
od 18.01.2011
|
jednatel |
25.02.2009 |
Adresa: |
15521, 22109919, Praha, Sobín, Hostivická, 56, 12, Hostivická 56/12, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Bedřich Svěrák
|
Neaktivní
od 25.02.2009
|
jednatel |
15.09.2008 |
Adresa: |
43156, 2640406, Mašťov, Sadová, 264 |
|
Bedřich Svěrák
|
Neaktivní
od 25.02.2009
|
jednatel |
15.09.2008 |
Adresa: |
43156, 2640406, Chomutov, Mašťov, Mašťov, Sadová, 264, Sadová 264, 43156 Mašťov |
|
Roman Šváb
|
Neaktivní
od 15.09.2008
|
jednatel |
20.12.2007 |
Adresa: |
27061, 8560269, Lány, Lesní, 363 |
|
Kamila Sukupová
|
Neaktivní
od 16.03.2010
|
jednatel |
20.12.2007 |
Adresa: |
76302, Zlín IV., Mlýnská, 817 |
|
Roman Šváb
|
Neaktivní
od 15.09.2008
|
jednatel |
20.12.2007 |
Adresa: |
27061, 8560269, Kladno, Lány, Lány, Lesní, 363, Lesní 363, 27061 Lány |
|
Kamila Sukupová
|
Neaktivní
od 16.03.2010
|
jednatel |
20.12.2007 |
Adresa: |
76302, 4204913, Zlín, Zlín, Malenovice, Mlýnská, 817, Mlýnská 817, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Blanka Míčová
|
Neaktivní
od 09.11.2006
|
Jednatel |
18.11.2003 |
Adresa: |
15521, 22109919, Praha 5, Hostivická, 56 |
|
Blanka Míčová
|
Neaktivní
od 09.11.2006
|
Jednatel |
18.11.2003 |
Adresa: |
15521, 22109919, Praha, Sobín, Hostivická, 56, 12, Hostivická 56/12, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Roman Valter
|
Neaktivní
od 20.12.2007
|
jednatel |
28.03.2001 |
Adresa: |
16000, 22164448, Praha 6, Praha 6, Patočkova, 37 |
|
Roman Valter
|
Neaktivní
od 20.12.2007
|
jednatel |
28.03.2001 |
Adresa: |
16900, 22164448, Praha, Břevnov, Patočkova, 1410, 37, Patočkova 1410/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Jan Míč
|
Neaktivní
od 28.03.2001
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
16000, 22164367, Praha 6, Patočkova, 43 |
|
Roman Valtr
|
Neaktivní
od 28.03.2001
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
16000, 22164448, Praha 6, Patočkova, 37 |
|
Jan Míč
|
Neaktivní
od 28.03.2001
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
16900, 22164367, Praha, Břevnov, Patočkova, 1405, 43, Patočkova 1405/43, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Roman Valtr
|
Neaktivní
od 28.03.2001
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
16900, 22164448, Praha, Břevnov, Patočkova, 1410, 37, Patočkova 1410/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|