ROMAN BARDOŇ
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
jednatel |
05.05.2015 |
Adresa: |
19016, 22522549, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Staroklánovická, 260 |
|
ROMAN BARDOŇ
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
jednatel |
05.05.2015 |
Adresa: |
19016, 22522549, Praha, Újezd nad Lesy, Staroklánovická, 260, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Roman Bardoň
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
jednatel |
28.08.2012 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Staroklánovická, 260 |
|
ROMAN BARDOŇ
|
Neaktivní
od 05.05.2015
|
jednatel |
28.08.2012 |
Adresa: |
19016, 22522549, Praha, Újezd nad Lesy, Staroklánovická, 260, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Eva Filipová
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
jednatel |
03.04.2009 |
Adresa: |
17000, 22294571, Praha 7, Šmeralova, 331/21 |
|
Eva Filipová
|
Neaktivní
od 28.08.2012
|
jednatel |
03.04.2009 |
Adresa: |
17000, 22294571, Praha, Bubeneč, Šmeralova, 331, 21, Šmeralova 331/21, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Martina Dolanová
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
jednatel |
09.06.2005 |
Adresa: |
Čakovičky 133, p. Mratín, PSČ 250 63 |
|
Martina Dolanová
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
jednatel |
09.06.2005 |
Adresa: |
25063, 26029081, Mělník, Čakovičky, Čakovičky, Akátová, 133, Akátová 133, 25063 Čakovičky |
|
ing. Zdeněk Rožánek
|
Neaktivní
od 09.06.2005
|
Jednatel |
15.02.1993 |
Adresa: |
14000, Praha 4, U Družstva Repo, 5 |
|
ing. Miloš Novotný
|
Neaktivní
od 09.06.2005
|
Jednatel |
15.02.1993 |
Adresa: |
10600, 22688170, Praha 10, Střemchová, 5 |
|
Ing. ZDENĚK ROŽÁNEK
|
Neaktivní
od 09.06.2005
|
Jednatel |
15.02.1993 |
Adresa: |
14000, 21947856, Praha, Nusle, U družstva Repo, 946, 5, U družstva Repo 946/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Miloš Novotný
|
Neaktivní
od 09.06.2005
|
Jednatel |
15.02.1993 |
Adresa: |
10600, 22688170, Praha, Záběhlice, Střemchová, 3094, 5, Střemchová 3094/5, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|