Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | B M L ,spol.s r.o. |
ICO: | 45789371 |
Registrovaná adresa: | 10000, 22634797, Praha, Strašnice, Třebohostická, 3069, 14, Třebohostická 3069/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
Začleněno na: | 13.10.1992 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektová a zprostředkovatelská činnost
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JAN LUXEMBURK | Aktivní | 23.04.2020 | |
|
|||
Ing. MILAN MIMRA | Aktivní | 23.04.2020 | |
|
|||
Ing. JAN LUXEMBURK | Aktivní | 23.04.2020 | |
|
|||
Ing. MILAN MIMRA | Aktivní | 23.04.2020 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JAN LUXEMBURK | Aktivní | jednatel | 23.04.2020 |
|
|||
Ing. MILAN MIMRA | Aktivní | jednatel | 23.04.2020 |
|
|||
Ing. JAN LUXEMBURK | Aktivní | jednatel | 23.04.2020 |
|
|||
Ing. MILAN MIMRA | Aktivní | jednatel | 23.04.2020 |
|
|||
Ing. Jan Luxemburk | Neaktivní od 23.04.2020 | jednatel | 22.10.2010 |
|
|||
Ing. Milan Mimra | Neaktivní od 23.04.2020 | jednatel | 22.10.2010 |
|
|||
Ing. JAN LUXEMBURK | Neaktivní od 23.04.2020 | jednatel | 22.10.2010 |
|
|||
Ing. MILAN MIMRA | Neaktivní od 23.04.2020 | jednatel | 22.10.2010 |
|
|||
Ing. Jiří Bis | Neaktivní od 22.10.2010 | jednatel | 13.10.1992 |
|
|||
Ing. Jan Luxemburk | Neaktivní od 22.10.2010 | jednatel | 13.10.1992 |
|
|||
Ing. Milan Mimra | Neaktivní od 22.10.2010 | jednatel | 13.10.1992 |
|
|||
Ing. Jiří Bis | Neaktivní od 22.10.2010 | jednatel | 13.10.1992 |
|
|||
Ing. Jan Luxemburk | Neaktivní od 22.10.2010 | jednatel | 13.10.1992 |
|
|||
Ing. Milan Mimra | Neaktivní od 22.10.2010 | jednatel | 13.10.1992 |
|
Registrační číslo B M L ,spol.s r.o. je 45789371.
Registrační adresa B M L ,spol.s r.o. je 10000, 22634797, Praha, Strašnice, Třebohostická, 3069, 14, Třebohostická 3069/14, Strašnice, 10000 Praha 10.
B M L ,spol.s r.o. byla založena 13.10.1992.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. JAN LUXEMBURK, Ing. MILAN MIMRA, Ing. JAN LUXEMBURK, Ing. MILAN MIMRA.