Igor Averyanov
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2003 |
Adresa: |
101, Sankt-Peterburg, prospekt Udarnikov 24/89 |
|
Olga Averyanova
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2003 |
Adresa: |
101, Sankt-Peterburg, prospekt Udarnikov 24/89 |
|
Igor Averyanov
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2003 |
Adresa: |
Sankt-Peterburg, prospekt Udarnikov 24/89 |
|
Olga Averyanova
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2003 |
Adresa: |
Sankt-Peterburg, prospekt Udarnikov 24/89 |
|
Igor Olegovič Averjanov
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
Jednatel |
20.09.1999 |
Adresa: |
16000, 22288481, Praha 6, Praha 6, Na dlouhém lánu, 21/418 |
|
Igor Averianov
|
Neaktivní
od 22.09.2003
|
Jednatel |
20.09.1999 |
Adresa: |
16000, 22288481, Praha 6, Praha 6, Na dlouhém lánu, 21/418 |
|
Olga Averianova
|
Neaktivní
od 22.09.2003
|
Jednatel |
20.09.1999 |
Adresa: |
16000, 22288481, Praha 6, Praha 6, Na dlouhém lánu, 21/418 |
|
Igor Olegovič Averjanov
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
Jednatel |
20.09.1999 |
Adresa: |
16000, 22288481, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 418, 21, Na dlouhém lánu 418/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Igor Averianov
|
Neaktivní
od 22.09.2003
|
Jednatel |
20.09.1999 |
Adresa: |
16000, 22288481, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 418, 21, Na dlouhém lánu 418/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Olga Averianova
|
Neaktivní
od 22.09.2003
|
Jednatel |
20.09.1999 |
Adresa: |
16000, 22288481, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 418, 21, Na dlouhém lánu 418/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Igor Olegovič Averjanov
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
Jednatel |
01.09.1994 |
Adresa: |
3, Praha 6, Na Klašterní, 1898/1 |
|
Ing. Vladimír Skokan
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
Jednatel |
01.09.1994 |
Adresa: |
22188401, Praha 6, dejvická, 298/11 |
|
Igor Olegovič Averjanov
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
Jednatel |
01.09.1994 |
Adresa: |
1898/1, Praha 6, Na Klašterní, Na Klašterní 1898/1, Praha 6, Česká republika |
|
ing. Vladimír Skokan
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
Jednatel |
01.09.1994 |
Adresa: |
16000, 22188401, Praha, Dejvice, Dejvická, 298, 11, Dejvická 298/11, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Alexandr R.Bryčkov
|
Neaktivní
od 01.09.1994
|
Jednatel |
15.10.1992 |
Adresa: |
16000, 22291873, Praha 6, Tobrucká, 713 |
|
Alexandr R.Bryčkov
|
Neaktivní
od 01.09.1994
|
Jednatel |
15.10.1992 |
Adresa: |
16000, 22291873, Praha, Vokovice, Tobrucká, 713, 25, Tobrucká 713/25, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|