Ing. Alice Valešová
|
Neaktivní
od 31.08.2000
|
Jednatel |
14.04.2000 |
Adresa: |
14000, 22756612, Praha 4, Praha 4, U Zeleného ptáka, 1147 |
|
Ing. Zdeněk Kříž
|
Neaktivní
od 31.08.2000
|
Jednatel |
14.04.2000 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha 7, Praha 7, Milady Horákové, 96 |
|
Ing. Alice Valešová
|
Neaktivní
od 31.08.2000
|
Jednatel |
14.04.2000 |
Adresa: |
14800, 22756612, Praha, Kunratice, U zeleného ptáka, 1147, 8, U zeleného ptáka 1147/8, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Zdeněk Kříž
|
Neaktivní
od 31.08.2000
|
Jednatel |
14.04.2000 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
RNDr. Tomáš Glatz
|
Neaktivní
od 14.04.2000
|
Jednatel |
19.08.1999 |
Adresa: |
25228, 6507301, Praha-západ, Černošice, V dolích, 306 |
|
RNDr. Tomáš Glatz
|
Neaktivní
od 14.04.2000
|
Jednatel |
19.08.1999 |
Adresa: |
25228, 6507301, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Dolích, 306, V Dolích 306, 25228 Černošice |
|
Tomáš Hendrych
|
Neaktivní
od 14.04.2000
|
Jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
16900, 1, Praha 6 - Břevnov, Pod Marjánkou, 4 |
|
Ing. Tomáš Maršálek
|
Neaktivní
od 14.04.2000
|
Jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
17000, 22300414, Praha 7, Praha 7, Milady Horákové, 59 |
|
Tomáš Hendrych
|
Neaktivní
od 14.04.2000
|
Jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
16900, 22164928, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1448, 4, Pod Marjánkou 1448/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Tomáš Maršálek
|
Neaktivní
od 14.04.2000
|
Jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
17000, 22300414, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 534, 59, Milady Horákové 534/59, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Dr. Tomáš Glatz
|
Neaktivní
od 02.06.1999
|
Jednatel |
10.07.1992 |
Adresa: |
6507301, Černošice, V dolích, 306 |
|
Ing. Vladimír Stuchlý
|
Neaktivní
od 02.06.1999
|
Jednatel |
10.07.1992 |
Adresa: |
22209425, Praha 6, Šlejnická, 3 |
|
Dr. Tomáš Glatz
|
Neaktivní
od 02.06.1999
|
Jednatel |
10.07.1992 |
Adresa: |
25228, 6507301, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Dolích, 306, V Dolích 306, 25228 Černošice |
|
Ing. Vladimír Stuchlý
|
Neaktivní
od 02.06.1999
|
Jednatel |
10.07.1992 |
Adresa: |
16000, 22209425, Praha, Dejvice, Šlejnická, 2017, 3, Šlejnická 2017/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|