Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | GELUS spol.s r.o. |
ICO: | 45794634 |
Registrovaná adresa: | 16000, 22205861, Praha, Dejvice, Na Dionysce, 1754, 6, Na Dionysce 1754/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
Začleněno na: | 17.07.1992 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JIŘÍ ROHAN | Aktivní | 28.08.2023 | |
|
|||
Ing. JIŘÍ ŠTĚP | Aktivní | 14.07.2022 | |
|
|||
LUCIE ŠTĚPOVÁ | Aktivní | 15.11.2013 | |
|
|||
LUCIE ŠTĚPOVÁ | Aktivní | 15.11.2013 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. RICHARD SCHUH | Aktivní | jednatel | 12.08.2015 |
|
|||
Ing. RICHARD SCHUH | Aktivní | jednatel | 12.08.2015 |
|
|||
Ing. Richard Schuh | Neaktivní od 12.08.2015 | jednatel | 03.10.2007 |
|
|||
Ing. RICHARD SCHUH | Neaktivní od 12.08.2015 | jednatel | 03.10.2007 |
|
|||
Lucie Štěpová | Neaktivní od 03.10.2007 | Jednatel | 23.10.2002 |
|
|||
Lucie Štěpová | Neaktivní od 03.10.2007 | Jednatel | 23.10.2002 |
|
|||
Jiří Štěp | Neaktivní od 03.10.2007 | Jednatel-zakladatel | 17.07.1992 |
|
|||
Jiří Štěp | Neaktivní od 03.10.2007 | Jednatel-zakladatel | 17.07.1992 |
|
Registrační číslo GELUS spol.s r.o. je 45794634.
Registrační adresa GELUS spol.s r.o. je 16000, 22205861, Praha, Dejvice, Na Dionysce, 1754, 6, Na Dionysce 1754/6, Dejvice, 16000 Praha 6.
GELUS spol.s r.o. byla založena 17.07.1992.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. JIŘÍ ROHAN, Ing. JIŘÍ ŠTĚP, LUCIE ŠTĚPOVÁ, LUCIE ŠTĚPOVÁ.