Ing. RATIB NAMMURA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2023 |
Adresa: |
11000, 21724687, Praha, Staré Město, Haštalská, 792, 7 |
|
Ing. RATIB NAMMURA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2023 |
Adresa: |
11000, 21724687, Praha, Staré Město, Haštalská, 792, 7, Haštalská 792/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
HANA NAMUROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2016 |
Adresa: |
16500, 22224661, Hlavní město Praha, Praha, Lysolaje, Lysolajské údolí, 107, 25 |
|
HANA NAMUROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2016 |
Adresa: |
16500, 22224661, Praha, Lysolaje, Lysolajské údolí, 107, 25, Lysolajské údolí 107/25, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
Ing. RAID NAMURA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
16500, 22224661, Hlavní město Praha, Praha, Lysolaje, Lysolajské údolí, 107, 25 |
|
Ing. RAID NAMURA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
16500, 22224661, Praha, Lysolaje, Lysolajské údolí, 107, 25, Lysolajské údolí 107/25, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
Ing. RATIB NAMMURA
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
16500, 22223819, Hlavní město Praha, Praha, Lysolaje, Čábelecká, 20, 5 |
|
Ing. RATIB NAMMURA
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
16500, 22223819, Praha, Lysolaje, Čábelecká, 20, 5, Čábelecká 20/5, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
Jiří Jäger
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
jednatel |
20.09.2001 |
Adresa: |
22379088, Praha 8, Praha 8, Sokolovská, 551/131 |
|
ing. Raid Namura
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
20.09.2001 |
Adresa: |
22224661, Praha 6, Praha 6, Lysolajské údolí, 107/25 |
|
Hana Namurová
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
jednatel |
20.09.2001 |
Adresa: |
22224661, Praha 6, Praha 6, Lysolaje, Lysolajské údolí, 107/25 |
|
Jiří Jäger
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
jednatel |
20.09.2001 |
Adresa: |
18000, 22379088, Praha, Libeň, Sokolovská, 551, 131, Sokolovská 551/131, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Ing. RAID NAMURA
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
20.09.2001 |
Adresa: |
16500, 22224661, Praha, Lysolaje, Lysolajské údolí, 107, 25, Lysolajské údolí 107/25, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
HANA NAMUROVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
jednatel |
20.09.2001 |
Adresa: |
16500, 22224661, Praha, Lysolaje, Lysolajské údolí, 107, 25, Lysolajské údolí 107/25, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
Hana Namurová
|
Neaktivní
od 20.09.2001
|
jednatel |
08.12.1995 |
Adresa: |
21752541, Praha 2, Praha 2, Wenzigova, 21 |
|
Ing. Ratib Nammura
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
08.12.1995 |
Adresa: |
22223819, Praha 6, Praha 6, Čábelecká, 20/5 |
|
Hana Namurová
|
Neaktivní
od 20.09.2001
|
jednatel |
08.12.1995 |
Adresa: |
12000, 21752541, Praha, Vinohrady, Wenzigova, 1308, 21, Wenzigova 1308/21, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. RATIB NAMMURA
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
08.12.1995 |
Adresa: |
16500, 22223819, Praha, Lysolaje, Čábelecká, 20, 5, Čábelecká 20/5, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
Jiří Jager
|
Neaktivní
od 20.09.2001
|
jednatel |
07.12.1995 |
Adresa: |
Praha 8, Praha 8, Sokolovská, 131 |
|
Jiří Jager
|
Neaktivní
od 20.09.2001
|
jednatel |
07.12.1995 |
Adresa: |
131, Praha 8, Praha 8, Sokolovská, Sokolovská 131, Praha 8, okres: Praha 8, Česká republika |
|
Raid Namura
|
Neaktivní
od 20.09.2001
|
jednatel |
21.07.1992 |
Adresa: |
22224661, Praha 6, Praha 6, Lysolajské údolí, 107/25 |
|
Raid Namura
|
Neaktivní
od 20.09.2001
|
jednatel |
21.07.1992 |
Adresa: |
16500, 22224661, Praha, Lysolaje, Lysolajské údolí, 107, 25, Lysolajské údolí 107/25, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|