MILAN ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
18000, 22376666, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Světova, 256, 16 |
|
MILAN ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
Jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
18000, 22376666, Praha, Libeň, Světova, 256, 16, Světova 256/16, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Milan Šimeček
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
Jednatel |
09.02.2000 |
Adresa: |
22376666, Praha 8, Praha 8, Světova, 16 |
|
MILAN ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
Jednatel |
09.02.2000 |
Adresa: |
18000, 22376666, Praha, Libeň, Světova, 256, 16, Světova 256/16, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Milan Šimeček
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
Jednatel |
16.08.1995 |
Adresa: |
Praha 8, Rosenbergových, 16 |
|
Milan Šimeček
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
Jednatel |
16.08.1995 |
Adresa: |
16, Praha 8, Rosenbergových, Rosenbergových 16, Praha 8, Česká republika |
|
Milan Šimeček
|
Neaktivní
od 16.08.1995
|
Jednatel |
23.07.1992 |
Adresa: |
22307753, Praha 7, Bubenská, 17/1158 |
|
Jan Hořejší
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
Jednatel |
23.07.1992 |
Adresa: |
22203869, Praha 6, Koulova, 10/1596 |
|
Milan Šimeček
|
Neaktivní
od 16.08.1995
|
Jednatel |
23.07.1992 |
Adresa: |
17000, 22307753, Praha, Holešovice, Bubenská, 1158, 17, Bubenská 1158/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Jan Hořejší
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
Jednatel |
23.07.1992 |
Adresa: |
16000, 22203869, Praha, Dejvice, Koulova, 1596, 10, Koulova 1596/10, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|