Ing. Atef Ghazzi
|
Neaktivní
od 12.04.2001
|
Jednatel |
22.07.1999 |
Adresa: |
21697141, Praha 1, Praha 1, Mostecká, 17 |
|
Ing. Atef Ghazzi
|
Neaktivní
od 12.04.2001
|
Jednatel |
22.07.1999 |
Adresa: |
11800, 21697141, Praha, Malá Strana, Mostecká, 276, 17, Mostecká 276/17, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
ing. Jiří Poláček
|
Neaktivní
od 22.07.1999
|
Jednatel |
14.04.1999 |
Adresa: |
1, Říčany - Radošovice, ul.Tyrše a Fügnera, 89/2 |
|
ing. Jiří Poláček
|
Neaktivní
od 22.07.1999
|
Jednatel |
14.04.1999 |
Adresa: |
89/2, Říčany - Radošovice, ul.Tyrše a Fügnera, ul.Tyrše a Fügnera 89/2, Říčany - Radošovice, Česká republika |
|
Ing. Jiří Poláček
|
Neaktivní
od 14.04.1999
|
Jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
22563482, Praha 10, Praha 10, Veronské nám., 381 |
|
ing. Jiří Poláček
|
Neaktivní
od 14.04.1999
|
Jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
10900, 22563482, Praha, Horní Měcholupy, Veronské nám., 381, Veronské nám. 381, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
ing. Milan Suchý
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
Jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
22029443, Praha 5, Pod Šmukýřkou, 1080 |
|
ing. Dušan Očka
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
Jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
21699518, Praha 1, Nosticova, 6 |
|
ing. Jan Herman
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
Jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
21773513, Praha 3, Rokycanova, 30 |
|
ing. Vladimír Velenský
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
Jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
4, Praha 4, Jasná, II-1339 |
|
ing. Milan Suchý
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
Jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
15000, 22029443, Praha, Košíře, Pod Šmukýřkou, 1080, 12, Pod Šmukýřkou 1080/12, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Dušan Očka
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
Jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
11800, 21699518, Praha, Malá Strana, Nosticova, 469, 6, Nosticova 469/6, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
ing. Jan Herman
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
Jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
13000, 21773513, Praha, Žižkov, Rokycanova, 652, 30, Rokycanova 652/30, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ing. Vladimír Velenský
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
Jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
14700, 21810389, Praha, Braník, Jasná II, 1339, 3, Jasná II 1339/3, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Jaroslav Adam
|
Neaktivní
od 06.03.1995
|
Jednatel |
22.07.1992 |
Adresa: |
21852731, Praha 4, Rabyňská, 739 |
|
ing. Karel Ludvík
|
Neaktivní
od 06.03.1995
|
Jednatel |
22.07.1992 |
Adresa: |
21755868, Praha 2, Sarajevská, 25/1690 |
|
Jaroslav Adam
|
Neaktivní
od 06.03.1995
|
Jednatel |
22.07.1992 |
Adresa: |
14200, 21852731, Praha, Kamýk, Rabyňská, 739, 14, Rabyňská 739/14, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
ing. Karel Ludvík
|
Neaktivní
od 06.03.1995
|
Jednatel |
22.07.1992 |
Adresa: |
12000, 21755868, Praha, Vinohrady, Sarajevská, 1690, 25, Sarajevská 1690/25, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|