TEREZA VLASÁKOVÁ BŘEZOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2024 |
Adresa: |
15000, 22074881, Praha, Smíchov, Nádražní, 60, 114, Nádražní 60/114, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KVĚTA BŘEZOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.02.2020 |
Adresa: |
15200, 22000844, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11 |
|
Květa Březovská
|
Aktivní
|
jednatel |
12.02.2020 |
Adresa: |
15200, 22000844, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11, Pod Žvahovem 279/11, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
TEREZA VLASÁKOVÁ BŘEZOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2019 |
Adresa: |
15200, 22007555, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lumiérů, 875, 42 |
|
KLÁRA BŘEZOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
15200, 22000844, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11 |
|
KLÁRA BŘEZOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
15200, 22000844, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11, Pod Žvahovem 279/11, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
JIŘÍ BŘEZOVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.10.2015 |
Adresa: |
15200, 22000844, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11 |
|
JIŘÍ BŘEZOVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.10.2015 |
Adresa: |
15200, 22000844, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11, Pod Žvahovem 279/11, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
TEREZA VLASÁKOVÁ BŘEZOVSKÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
jednatel |
22.11.2023 |
Adresa: |
15300, 77620968, Praha, Radotín, Vyhlídka, 1695, 4, Vyhlídka 1695/4, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
TEREZA VLASÁKOVÁ BŘEZOVSKÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2023
|
jednatel |
28.08.2019 |
Adresa: |
15200, 22007555, Praha, Hlubočepy, Lumiérů, 875, 42, Lumiérů 875/42, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
TEREZA VLASÁKOVÁ BŘEZOVSKÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
Jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
15200, 22007555, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lumiérů, 875, 42 |
|
TEREZA VLASÁKOVÁ BŘEZOVSKÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
Jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
15200, 22007555, Praha, Hlubočepy, Lumiérů, 875, 42, Lumiérů 875/42, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
TEREZA BŘEZOVSKÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
Jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
15200, 22007555, Praha 5, Hlubočepy, Lumiérů, 875, 42 |
|
TEREZA BŘEZOVSKÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
Jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
15200, 22007555, Praha, Hlubočepy, Lumiérů, 875, 42, Lumiérů 875/42, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Jiří Březovský
|
Neaktivní
od 02.10.2015
|
Jednatel |
04.04.2007 |
Adresa: |
15200, 22000844, Praha 5, Pod Žvahovem, 279/11 |
|
Květa Březovská
|
Neaktivní
od 28.08.2019
|
Jednatel |
04.04.2007 |
Adresa: |
15200, 22000844, Praha 5, Praha 5, Pod Žvahovem, 279/11 |
|
JIŘÍ BŘEZOVSKÝ
|
Neaktivní
od 02.10.2015
|
Jednatel |
04.04.2007 |
Adresa: |
15200, 22000844, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11, Pod Žvahovem 279/11, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Květa Březovská
|
Neaktivní
od 28.08.2019
|
Jednatel |
04.04.2007 |
Adresa: |
15200, 22000844, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11, Pod Žvahovem 279/11, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Květa Březovská
|
Neaktivní
od 04.04.2007
|
Jednatel |
10.07.1996 |
Adresa: |
22000682, Praha 5, Praha 5, Pod Žvahovem, 1 |
|
Květa Březovská
|
Neaktivní
od 04.04.2007
|
Jednatel |
10.07.1996 |
Adresa: |
15200, 22000682, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 263, 1, Pod Žvahovem 263/1, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Jiří Březovský
|
Neaktivní
od 04.04.2007
|
Jednatel |
29.07.1992 |
Adresa: |
22000682, Praha 5, Pod Žvahovem, 1 |
|
Jiří Březovský
|
Neaktivní
od 04.04.2007
|
Jednatel |
29.07.1992 |
Adresa: |
15200, 22000682, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 263, 1, Pod Žvahovem 263/1, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|