VLADIMÍR KOTULIČ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.01.2024 |
|
VLADIMÍR KOTULIČ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
14000, 21811806, Hlavní město Praha, Praha, Braník, U družstva Práce, 1471, 66 |
|
VALERIA KUCHYNKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
14800, 21846171, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Augustinova, 2058, 26 |
|
VALERIA KUCHYNKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
14800, 21846171, Praha, Chodov, Augustinova, 2058, 26, Augustinova 2058/26, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
VLADIMÍR KOTULIČ
|
Neaktivní
od 31.01.2024
|
Jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
14000, 21811806, Praha, Braník, U družstva Práce, 1471, 66, U družstva Práce 1471/66, Braník, 14000 Praha 4 |
|
Miron Kotulič
|
Neaktivní
od 30.06.2001
|
Jednatel |
03.08.1992 |
Adresa: |
21811792, Praha 4, U Družstva Práce, 1470/64 |
|
Vladimír Kotulič
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
Jednatel |
03.08.1992 |
Adresa: |
Michalovce, Okružná 32 |
|
Valéria Kuchynková
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
Jednatel |
03.08.1992 |
Adresa: |
21846171, Praha 4, Augustinova, 2058 |
|
MIRON KOTULIČ
|
Neaktivní
od 30.06.2001
|
Jednatel |
03.08.1992 |
Adresa: |
14000, 21811792, Praha, Braník, U družstva Práce, 1470, 64, U družstva Práce 1470/64, Braník, 14000 Praha 4 |
|
Vladimír Kotulič
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
Jednatel |
03.08.1992 |
Adresa: |
Michalovce, Okružná 32, Okružná 32, Michalovce, Česká republika |
|
Valéria Kuchynková
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
Jednatel |
03.08.1992 |
Adresa: |
14800, 21846171, Praha, Chodov, Augustinova, 2058, 26, Augustinova 2058/26, Chodov, 14800 Praha 4 |
|