MICHAL KINDL
|
Aktivní
|
jednatel |
04.07.2018 |
Adresa: |
10800, 22589741, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Plaňanská, 406, 12 |
|
MICHAL KINDL
|
Aktivní
|
jednatel |
04.07.2018 |
Adresa: |
10800, 22589741, Praha, Malešice, Plaňanská, 406, 12, Plaňanská 406/12, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Michal Kindl
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
jednatel |
16.10.2004 |
Adresa: |
22589741, Praha 10, Plaňanská, 406/12 |
|
MICHAL KINDL
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
jednatel |
16.10.2004 |
Adresa: |
10800, 22589741, Praha, Malešice, Plaňanská, 406, 12, Plaňanská 406/12, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Josef Filip
|
Neaktivní
od 01.08.2007
|
jednatel |
14.04.2004 |
Adresa: |
25849514, Praha 10, Praha 10, Hyacintová, 3222/10 |
|
Josef Filip
|
Neaktivní
od 01.08.2007
|
jednatel |
14.04.2004 |
Adresa: |
10600, 25849514, Praha, Záběhlice, Hyacintová, 3222, 10, Hyacintová 3222/10, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Josef Filip
|
Neaktivní
od 14.04.2004
|
jednatel |
06.08.1997 |
Adresa: |
22589741, Praha 10, Praha 10, Plaňanská, 406/12 |
|
Josef Filip
|
Neaktivní
od 14.04.2004
|
jednatel |
06.08.1997 |
Adresa: |
10800, 22589741, Praha, Malešice, Plaňanská, 406, 12, Plaňanská 406/12, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Miloš Hrdý
|
Neaktivní
od 06.08.1997
|
jednatel |
11.06.1992 |
Adresa: |
21868387, Praha 4, Milevská, 30/1113 |
|
Miloš Hrdý
|
Neaktivní
od 06.08.1997
|
jednatel |
11.06.1992 |
Adresa: |
14000, 21868387, Praha, Krč, Milevská, 1113, 30, Milevská 1113/30, Krč, 14000 Praha 4 |
|