Ing. Oldřich Tomeš
|
Neaktivní
od 25.09.2002
|
Jednatel |
01.05.1999 |
Adresa: |
10, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Elišky Krásnohorské, Elišky Krásnohorské 10, Lanškroun, okres: Ústí nad Orlicí, Česká republika |
|
Ing. Hana Hubená
|
Neaktivní
od 25.09.2002
|
Jednatel |
11.06.1996 |
Adresa: |
56301, 18004431, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Seifertova, 457, Seifertova 457, Ostrovské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Ing. Hana Hubená
|
Neaktivní
od 07.11.1994
|
Jednatelka |
15.03.1994 |
Adresa: |
18004431, Lanškroun, Seifertova, 457 |
|
ing. Petr Petrů
|
Neaktivní
od 11.08.1995
|
Jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
100, Jablonné n. O., Na dílech 540 |
|
Ing. Luboš Smejkal
|
Neaktivní
od 11.08.1995
|
Jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
18000975, Lanškroun, Wolkerova, 110 |
|
Ing. Oldřich Tomeš
|
Neaktivní
od 11.08.1995
|
Jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
18007601, Lanškroun, Dobrovského, 305 |
|
Ing. Hana Hubená
|
Neaktivní
od 07.11.1994
|
Jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
56301, 18004431, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Seifertova, 457, Seifertova 457, Ostrovské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Ing. Oldřich Tomeš
|
Neaktivní
od 01.05.1999
|
Jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
56301, 18007601, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Žichlínské Předměstí, Dobrovského, 305, Dobrovského 305, Žichlínské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Ing. Petr Petrů
|
Neaktivní
od 25.09.2002
|
Jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
56164, 17983037, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech, 540, Na Dílech 540, 56164 Jablonné nad Orlicí |
|
Ing. Luboš Smejkal
|
Neaktivní
od 25.09.2002
|
Jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
56301, 18000975, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Wolkerova, 110, Wolkerova 110, Ostrovské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Prof.Ing. Radim Vlček
|
Neaktivní
od 07.11.1994
|
Jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
22625798, Praha 10, Doubravčická, 2201 |
|
Ing. Luboš Tříska
|
Neaktivní
od 07.11.1994
|
Jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
22296999, Praha 7, Argentinská, 12 |
|
Prof.Ing. Petr Záruba
|
Neaktivní
od 11.08.1995
|
Jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
22194720, Praha 6, Fetrovská, 21 |
|
Prof. Ing. Radim Vlček
|
Neaktivní
od 07.11.1994
|
Jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
10000, 22625798, Praha, Strašnice, Doubravčická, 2201, 2, Doubravčická 2201/2, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Luboš Tříska
|
Neaktivní
od 07.11.1994
|
Jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
17000, 22296999, Praha, Holešovice, Argentinská, 194, 12, Argentinská 194/12, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Prof. Ing. Petr Záruba
|
Neaktivní
od 25.09.2002
|
Jednatel |
15.06.1992 |
Adresa: |
16000, 22194720, Praha, Dejvice, Fetrovská, 858, 21, Fetrovská 858/21, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|