JAN VURM
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.07.2018 |
Adresa: |
14900, 21841667, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Vejvanovského, 1611, 18 |
|
JAN VURM
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.07.2018 |
Adresa: |
14900, 21841667, Praha, Chodov, Vejvanovského, 1611, 18, Vejvanovského 1611/18, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
RADIM CHOURA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.12.2017 |
Adresa: |
14900, 21981035, Hlavní město Praha, Praha, Újezd u Průhonic, Formanská, 219 |
|
RADIM CHOURA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.12.2017 |
Adresa: |
14900, 21981035, Praha, Újezd u Průhonic, Formanská, 219, Formanská 219, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
RADIM CHOURA
|
Neaktivní
od 09.12.2017
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
14900, 21981035, Hlavní město Praha, Praha, Újezd, Formanská, 219 |
|
RADIM CHOURA
|
Neaktivní
od 09.12.2017
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
14900, 21981035, Praha, Újezd u Průhonic, Formanská, 219, Formanská 219, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Ing. RADEK ADAMEC
|
Neaktivní
od 01.07.2018
|
jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
13000, 21779775, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jagellonská, 1239, 24 |
|
Ing. Radek Adamec
|
Neaktivní
od 01.07.2018
|
jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
13000, 21779775, Praha, Žižkov, Jagellonská, 1239, 24, Jagellonská 1239/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Radek Adamec
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21779775, Praha 3, Jagellonská, 1239, 24 |
|
RADIM CHOURA
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
14900, 21981035, Praha 4, Újezd, Formanská, 219 |
|
Ing. Radek Adamec
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21779775, Praha, Žižkov, Jagellonská, 1239, 24, Jagellonská 1239/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RADIM CHOURA
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
14900, 21981035, Praha, Újezd u Průhonic, Formanská, 219, Formanská 219, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Radim Choura
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
16.02.2004 |
Adresa: |
27211029, Praha 4, Praha 4, Krajanská, 345/16 |
|
Radim Choura
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
16.02.2004 |
Adresa: |
14900, 27211029, Praha, Újezd u Průhonic, Krajanská, 345, 16, Krajanská 345/16, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
ing. Radek Adamec
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
Jednatelé |
06.10.1998 |
Adresa: |
21779775, Praha 3, Praha 3, Jagellonská, 1239/24 |
|
Ing. Radek Adamec
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
Jednatelé |
06.10.1998 |
Adresa: |
13000, 21779775, Praha, Žižkov, Jagellonská, 1239, 24, Jagellonská 1239/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Radim Choura
|
Neaktivní
od 16.02.2004
|
jednatel |
21.12.1995 |
Adresa: |
14900, 21841667, Praha 4, Praha 4, Vejvanovského, 1611 |
|
Radim Choura
|
Neaktivní
od 16.02.2004
|
jednatel |
21.12.1995 |
Adresa: |
14900, 21841667, Praha, Chodov, Vejvanovského, 1611, 18, Vejvanovského 1611/18, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Radim Choura
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
jednatel |
22.09.1993 |
Adresa: |
14900, Praha 4, Landové-Štychové, 1611 |
|
Radim Choura
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
jednatel |
22.09.1993 |
Adresa: |
1611, Praha 4, Landové-Štychové, 14900, Landové-Štychové 1611, 14900 Praha 4, Česká republika |
|
Radim Choura
|
Neaktivní
od 22.09.1993
|
|
16.06.1992 |
Adresa: |
22310959, Praha 7, Veletržní, 39 |
|
ing. Radek Adamec
|
Neaktivní
od 06.10.1998
|
Jednatelé |
16.06.1992 |
Adresa: |
21762201, Praha 3, Jagellonská, 3 |
|
ing. Petr Pospíšil
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
|
16.06.1992 |
Adresa: |
22216375, Praha 6, Na valech, 14 |
|
Radim Choura
|
Neaktivní
od 22.09.1993
|
|
16.06.1992 |
Adresa: |
17000, 22310959, Praha, Holešovice, Veletržní, 1396, 39, Veletržní 1396/39, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ing. Radek Adamec
|
Neaktivní
od 06.10.1998
|
Jednatelé |
16.06.1992 |
Adresa: |
13000, 21762201, Praha, Vinohrady, Jagellonská, 1700, 3, Jagellonská 1700/3, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Petr Pospíšil
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
|
16.06.1992 |
Adresa: |
16000, 22216375, Praha, Hradčany, Na valech, 284, 14, Na valech 284/14, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|