Ing. Jaroslav Slanec
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
Likvidátor |
08.07.1996 |
Adresa: |
22194801, Praha 6, Praha 6, Fetrovská, 866/5 |
|
ing. Jaroslav Slanec
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
Likvidátor |
08.07.1996 |
Adresa: |
16000, 22194801, Praha, Dejvice, Fetrovská, 866, 5, Fetrovská 866/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Josef Švec
|
Neaktivní
od 16.04.1996
|
jednatel |
20.10.1993 |
Adresa: |
21914869, Praha 4, K Vltavě, 14/15 |
|
Vlastimil Kvapil
|
Neaktivní
od 16.04.1996
|
jednatel |
20.10.1993 |
Adresa: |
22190678, Praha 6, Vítězné nám., 2/577 |
|
Jiří Hlava
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
jednatel |
20.10.1993 |
Adresa: |
21787573, Praha 3, Malešická, 13 |
|
Vlastimil Kvapil
|
Neaktivní
od 16.04.1996
|
jednatel |
20.10.1993 |
Adresa: |
16000, 22190678, Praha, Dejvice, Vítězné náměstí, 577, 2, Vítězné náměstí 577/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Josef Švec
|
Neaktivní
od 16.04.1996
|
jednatel |
20.10.1993 |
Adresa: |
14300, 21914869, Praha, Modřany, K Vltavě, 14, 15, K Vltavě 14/15, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Jiří Hlava
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
jednatel |
20.10.1993 |
Adresa: |
13000, 21787573, Praha, Žižkov, Malešická, 1861, 13, Malešická 1861/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Martin Parduba
|
Neaktivní
od 16.04.1996
|
|
26.06.1992 |
Adresa: |
22177426, Praha 6, Bubenečská, 17 |
|
Ladislav Říha
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
Jednatelé |
26.06.1992 |
Adresa: |
22191101, Praha 6, Kafkova, 608 |
|
Martin Parduba
|
Neaktivní
od 16.04.1996
|
|
26.06.1992 |
Adresa: |
16000, 22177426, Praha, Bubeneč, Bubenečská, 351, 17, Bubenečská 351/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ladislav Říha
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
Jednatelé |
26.06.1992 |
Adresa: |
16000, 22191101, Praha, Dejvice, Kafkova, 608, 20, Kafkova 608/20, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|