KARIN PIERRE
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.03.2019 |
Adresa: |
16000, 22215221, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Milady Horákové, 42, 127 |
|
KARIN PIERRE
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.03.2019 |
Adresa: |
16000, 22215221, Praha, Hradčany, Milady Horákové, 42, 127, Milady Horákové 42/127, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
KARIN PIERRE
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
Jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
18600, 22351621, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Křižíkova, 290, 48 |
|
KARIN PIERRE
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
Jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
18600, 22351621, Praha, Karlín, Křižíkova, 290, 48, Křižíkova 290/48, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Karin Menglerová
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
Jednatel |
08.12.1994 |
Adresa: |
Praha 8, Křižíkova 48 |
|
Karin Menglerová
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
L i k v i d á t o r |
08.12.1994 |
Adresa: |
Praha 8, Křižíkova, 48 |
|
Karin Menglerová
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
Jednatel |
08.12.1994 |
Adresa: |
Praha 8, Křižíkova 48, Křižíkova 48, Praha 8, Česká republika |
|
Karin Menglerová
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
L i k v i d á t o r |
08.12.1994 |
Adresa: |
48, Praha 8, Křižíkova, Křižíkova 48, Praha 8, Česká republika |
|
Karin Menglerová
|
Neaktivní
od 08.12.1994
|
Jednatel |
09.07.1992 |
Adresa: |
Praha 8, Křižíkova, 48 |
|
Karin Menglerová
|
Neaktivní
od 08.12.1994
|
Jednatel |
09.07.1992 |
Adresa: |
48, Praha 8, Křižíkova, Křižíkova 48, Praha 8, Česká republika |
|