MARTIN PROKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2019 |
Adresa: |
10400, 22645021, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, Dopravní, 500, 9 |
|
MARTIN PROKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2019 |
Adresa: |
10400, 22645021, Praha, Uhříněves, Dopravní, 500, 9, Dopravní 500/9, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Martin Prokeš
|
Neaktivní
od 18.02.2019
|
jednatel |
18.10.2003 |
Adresa: |
10400, 22645021, Praha, Uhříněves, Dopravní, 500/9 |
|
MARTIN PROKEŠ
|
Neaktivní
od 18.02.2019
|
jednatel |
18.10.2003 |
Adresa: |
10400, 22645021, Praha, Uhříněves, Dopravní, 500, 9, Dopravní 500/9, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Monika Prokešová
|
Neaktivní
od 18.10.2003
|
Jednatel |
27.04.1998 |
Adresa: |
22645021, Praha 10, Praha 10, Dopravní, 500/9 |
|
Monika Prokešová
|
Neaktivní
od 18.10.2003
|
Jednatel |
27.04.1998 |
Adresa: |
10400, 22645021, Praha, Uhříněves, Dopravní, 500, 9, Dopravní 500/9, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
MUDr. Jiří Hovorka
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
Jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
22710591, Praha 5, Lamačova, 908 |
|
Miloš Kosina
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
Jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
22691081, Praha 10, Nad přehradou, 408 |
|
MUDr. Jiří Hovorka
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
Jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
15200, 22710591, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 908, 23, Lamačova 908/23, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Miloš Kosina
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
Jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
10900, 22691081, Praha, Horní Měcholupy, Nad přehradou, 408, Nad přehradou 408, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Miloš Kosina
|
Neaktivní
od 24.01.1995
|
jednatel |
12.08.1992 |
Adresa: |
Praha 10, Bély Kuna, 408 |
|
Jana Kosinová
|
Neaktivní
od 24.01.1995
|
jednatel |
12.08.1992 |
Adresa: |
Praha 10, Bély Kuna, 408 |
|
Miloš Kosina
|
Neaktivní
od 24.01.1995
|
jednatel |
12.08.1992 |
Adresa: |
408, Praha 10, Bély Kuna, Bély Kuna 408, Praha 10, Česká republika |
|
Jana Kosinová
|
Neaktivní
od 24.01.1995
|
jednatel |
12.08.1992 |
Adresa: |
408, Praha 10, Bély Kuna, Bély Kuna 408, Praha 10, Česká republika |
|