ROMAN BARTŮŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
38472, 27632865, Prachatice, Zdíkov, Zdíkov, 344 |
|
ROMAN BARTŮŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
38472, 27632865, Prachatice, Zdíkov, Zdíkov, 344, č.p. 344, 38472 Zdíkov |
|
ing. KAMIL ŽIŽKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.05.2014 |
Adresa: |
38473, 816337, Stachy, Stachy, Michalov, 386 |
|
ing. KAMIL ŽIŽKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.05.2014 |
Adresa: |
38473, 816337, Prachatice, Stachy, Stachy, Michalov, 386, Michalov 386, 38473 Stachy |
|
Roman Bartůšek
|
Neaktivní
od 15.11.2019
|
jednatel |
04.06.2011 |
Adresa: |
38472, 27632865, Zdíkov, 344 |
|
ROMAN BARTŮŠEK
|
Neaktivní
od 15.11.2019
|
jednatel |
04.06.2011 |
Adresa: |
38472, 27632865, Prachatice, Zdíkov, Zdíkov, 344, č.p. 344, 38472 Zdíkov |
|
ing. Vlastimil Pernet
|
Neaktivní
od 04.06.2011
|
jednatel |
19.04.2003 |
Adresa: |
16000, 22202447, Praha 6, Dejvice, Evropská, 1480/45 |
|
Ladislav Bořík
|
Neaktivní
od 04.06.2011
|
jednatel |
19.04.2003 |
Adresa: |
38472, Zdíkov, Hodonín, 28 |
|
ing. Kamil Žižka
|
Neaktivní
od 08.05.2014
|
jednatel |
19.04.2003 |
Adresa: |
38473, 816337, Stachy, Michalov, 386 |
|
ing. Vlastimil Pernet
|
Neaktivní
od 04.06.2011
|
jednatel |
19.04.2003 |
Adresa: |
16000, 22202447, Praha, Dejvice, Evropská, 1480, 45, Evropská 1480/45, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
LADISLAV BOŘÍK
|
Neaktivní
od 04.06.2011
|
jednatel |
19.04.2003 |
Adresa: |
38473, 802727, Prachatice, Zdíkov, Hodonín, 28, Hodonín 28, 38473 Zdíkov |
|
ing. KAMIL ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 08.05.2014
|
jednatel |
19.04.2003 |
Adresa: |
38473, 816337, Prachatice, Stachy, Stachy, Michalov, 386, Michalov 386, 38473 Stachy |
|
ing. Vlastimil Pernet
|
Neaktivní
od 19.04.2003
|
jednatel |
20.08.1992 |
Adresa: |
22202447, Praha 6, Evropská, 45 |
|
ing. Kamil Žižka
|
Neaktivní
od 19.04.2003
|
jednatel |
20.08.1992 |
Adresa: |
815764, Stachy, Stachy, 326 |
|
Ladislav Bořík
|
Neaktivní
od 19.04.2003
|
jednatel |
20.08.1992 |
Adresa: |
802727, Zdíkov, Hodonín, 28 |
|
ing. Vlastimil Pernet
|
Neaktivní
od 19.04.2003
|
jednatel |
20.08.1992 |
Adresa: |
16000, 22202447, Praha, Dejvice, Evropská, 1480, 45, Evropská 1480/45, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ing. Kamil Žižka
|
Neaktivní
od 19.04.2003
|
jednatel |
20.08.1992 |
Adresa: |
38473, 815764, Prachatice, Stachy, Stachy, 326, č.p. 326, 38473 Stachy |
|
LADISLAV BOŘÍK
|
Neaktivní
od 19.04.2003
|
jednatel |
20.08.1992 |
Adresa: |
38473, 802727, Prachatice, Zdíkov, Hodonín, 28, Hodonín 28, 38473 Zdíkov |
|