Ing.arch. LADISLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
Jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
18200, 22772031, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Pakoměřická, 1793, 51 |
|
Ing.arch. LADISLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
Jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
18200, 22772031, Praha, Kobylisy, Pakoměřická, 1793, 51, Pakoměřická 1793/51, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing.arch. Ladislav Svoboda
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
Jednatel |
26.11.1999 |
Adresa: |
18000, 22772031, Praha 8, Praha 8, Pakoměřická, 1793/51 |
|
Ing.arch. LADISLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
Jednatel |
26.11.1999 |
Adresa: |
18200, 22772031, Praha, Kobylisy, Pakoměřická, 1793, 51, Pakoměřická 1793/51, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing.arch. Ladislav Svoboda
|
Neaktivní
od 26.11.1999
|
Jednatel |
10.07.1995 |
Adresa: |
18000, 22395385, Praha 8, Praha 8, Roudnická, 454 |
|
Ing.arch. Ladislav Svoboda
|
Neaktivní
od 26.11.1999
|
Jednatel |
10.07.1995 |
Adresa: |
18200, 22395385, Praha, Střížkov, Roudnická, 454, 24, Roudnická 454/24, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Jan Bürgermeister
|
Neaktivní
od 10.07.1995
|
Jednatel |
21.08.1992 |
Adresa: |
11000, 21699071, Praha 1, Praha 1, Všehrdova, 11 |
|
Ing. Jan Bürgermeister
|
Neaktivní
od 10.07.1995
|
Jednatel |
21.08.1992 |
Adresa: |
11800, 21699071, Praha, Malá Strana, Všehrdova, 439, 11, Všehrdova 439/11, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|