ZDENĚK DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2022 |
Adresa: |
28141, 28311001, Kolín, Ratboř, Ratboř, Tyršova, 184 |
|
Ing. PETR MEZNÍK
|
Neaktivní
od 21.12.2023
|
Jednatel |
10.03.2023 |
Adresa: |
25101, 80096662, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Černokostelecká, 766, 49a, Černokostelecká 766/49a, Radošovice, 25101 Říčany |
|
ZDENĚK DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 10.03.2023
|
jednatel |
17.02.2022 |
Adresa: |
28141, 28311001, Kolín, Ratboř, Ratboř, Tyršova, 184, Tyršova 184, 28141 Ratboř |
|
Ing. PETR MEZNÍK
|
Neaktivní
od 17.02.2022
|
Jednatel |
31.01.2021 |
Adresa: |
25101, 80096662, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Černokostelecká, 766, 49a |
|
Ing. PETR MEZNÍK
|
Neaktivní
od 17.02.2022
|
Jednatel |
31.01.2021 |
Adresa: |
25101, 80096662, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Černokostelecká, 766, 49a, Černokostelecká 766/49a, Radošovice, 25101 Říčany |
|
VLADIMÍR REZEK
|
Neaktivní
od 31.01.2021
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
25203, 6367976, Praha-západ, Řitka, Řitka, Sportovní, 157 |
|
VLADIMÍR REZEK
|
Neaktivní
od 31.01.2021
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
25203, 6367976, Praha-západ, Řitka, Řitka, Sportovní, 157, Sportovní 157, 25203 Řitka |
|
Vladimír Rezek
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
24.08.1992 |
Adresa: |
22687921, Praha 10, Mládežnická, 4/3062 |
|
Vladimír Rezek
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
24.08.1992 |
Adresa: |
10600, 22687921, Praha, Záběhlice, Mládežnická, 3062, 4, Mládežnická 3062/4, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|