JIŘÍ MAŘAS
|
Aktivní
|
jednatel |
27.03.2014 |
Adresa: |
29501, 15562719, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Lidická, 1000 |
|
JIŘÍ MAŘAS
|
Aktivní
|
jednatel |
27.03.2014 |
Adresa: |
29501, 15562719, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Lidická, 1000, Lidická 1000, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Mgr. Martin Pokorný
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
jednatel |
11.08.2010 |
Adresa: |
11000, 21693781, Praha 1, Josefov, Pařížská, 203, 19 |
|
Mgr. MARTIN POKORNÝ
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
jednatel |
11.08.2010 |
Adresa: |
11000, 21693781, Praha, Josefov, Pařížská, 203, 19, Pařížská 203/19, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Dr.Horst Udo Richter
|
Neaktivní
od 11.08.2010
|
jednatel |
12.03.2003 |
Adresa: |
25229, Praha-západ, Dobřichovice, Karlík, Viniční alej, 1024 |
|
Dr.Horst Udo Richter
|
Neaktivní
od 11.08.2010
|
jednatel |
12.03.2003 |
Adresa: |
25229, 25480251, Praha-západ, Karlík, Karlík, Viničná Alej, 1024, Viničná Alej 1024, 25229 Karlík |
|
JUDr. Jakub Šváb
|
Neaktivní
od 12.03.2003
|
jednatel |
19.08.2002 |
Adresa: |
21726442, Praha 1, Praha 1, Revoluční, 5 |
|
JUDr. Jakub Šváb
|
Neaktivní
od 12.03.2003
|
jednatel |
19.08.2002 |
Adresa: |
11000, 21726442, Praha, Staré Město, Revoluční, 1006, 5, Revoluční 1006/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jakub Šváb
|
Neaktivní
od 19.08.2002
|
jednatel |
30.01.1995 |
Adresa: |
Praha l, Revoluční 5 |
|
Jakub Šváb
|
Neaktivní
od 19.08.2002
|
jednatel |
30.01.1995 |
Adresa: |
11000, 21726442, Praha, Staré Město, Revoluční, 1006, 5, Revoluční 1006/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ing. Martin Král
|
Neaktivní
od 30.01.1995
|
jednatel |
25.08.1992 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Škrobárova, 17 |
|
ing. Martin Král
|
Neaktivní
od 30.01.1995
|
jednatel |
25.08.1992 |
Adresa: |
13000, 21765880, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2287, 17, Šrobárova 2287/17, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|