Ota Vorel
|
Neaktivní
od 13.05.2011
|
jednatel |
31.01.2003 |
Adresa: |
22122664, Praha 5, Praha 5, Amforová, 1922 |
|
ing. Alexandr Popov
|
Neaktivní
od 04.06.2015
|
jednatel |
31.01.2003 |
Adresa: |
22568972, Praha 10, Praha 10, Proti proudu, 5/494 |
|
Ota Vorel
|
Neaktivní
od 13.05.2011
|
jednatel |
31.01.2003 |
Adresa: |
15500, 22122664, Praha, Stodůlky, Amforová, 1922, 1, Amforová 1922/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ing. Alexandr Popov
|
Neaktivní
od 04.06.2015
|
jednatel |
31.01.2003 |
Adresa: |
10200, 22568972, Praha, Hostivař, Proti proudu, 494, 5, Proti proudu 494/5, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
ing. Miroslav Žitník
|
Neaktivní
od 10.04.2000
|
jednatel |
22.02.1994 |
Adresa: |
22124322, Praha 5, Suchý Vršek, 2102 |
|
ing. Alexandr Popov
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
jednatel |
22.02.1994 |
Adresa: |
22568972, Praha 10, Proti proudu, 5/494 |
|
Ota Vorel
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
jednatel |
22.02.1994 |
Adresa: |
22122664, Praha 5, Amforová, 1922 |
|
ing. Miroslav Žitník
|
Neaktivní
od 10.04.2000
|
jednatel |
22.02.1994 |
Adresa: |
15800, 22124322, Praha, Stodůlky, Suchý vršek, 2102, 43, Suchý vršek 2102/43, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
ing. Alexandr Popov
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
jednatel |
22.02.1994 |
Adresa: |
10200, 22568972, Praha, Hostivař, Proti proudu, 494, 5, Proti proudu 494/5, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ota Vorel
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
jednatel |
22.02.1994 |
Adresa: |
15500, 22122664, Praha, Stodůlky, Amforová, 1922, 1, Amforová 1922/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ing. Miroslav Žitník
|
Neaktivní
od 22.02.1994
|
jednatel |
26.08.1992 |
Adresa: |
15000, 22124322, Praha 5, Suchý vršek, 2102 |
|
ing. Miroslav Žitník
|
Neaktivní
od 22.02.1994
|
jednatel |
26.08.1992 |
Adresa: |
15800, 22124322, Praha, Stodůlky, Suchý vršek, 2102, 43, Suchý vršek 2102/43, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|