HANS WOLFGANG HROMATKA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.12.2015 |
Adresa: |
1180, Vídeň, Starkfriendgasse 61 |
|
HANS WOLFGANG HROMATKA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.12.2015 |
Adresa: |
Vídeň, Starkfriendgasse 61, 1180, Starkfriendgasse 61, 1180 Vídeň, Rakousko |
|
Ing. PAVEL ŠEBELA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
27204, 73883581, Kladno, Kladno, Rozdělov, Jiřího Koláře, 980 |
|
Ing. PAVEL ŠEBELA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
27204, 73883581, Kladno, Kladno, Rozdělov, Jiřího Koláře, 980, Jiřího Koláře 980, Rozdělov, 27204 Kladno |
|
Ing. Pavel Šebela
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
jednatel |
27.01.2010 |
Adresa: |
27204, 1447556, Kladno, Rozdělov, Jana Vaita, 547 |
|
Ing. Pavel Šebela
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
jednatel |
27.01.2010 |
Adresa: |
27204, 1447556, Kladno, Kladno, Rozdělov, Jana Vaita, 547, Jana Vaita 547, Rozdělov, 27204 Kladno |
|
JUDr. Jiří Vichteraj
|
Neaktivní
od 27.01.2010
|
jednatel |
20.11.2002 |
Adresa: |
21841781, Praha 4, Praha 4, Michnova, 1623/5 |
|
JUDr. JIŘÍ VICHTERAJ
|
Neaktivní
od 27.01.2010
|
jednatel |
20.11.2002 |
Adresa: |
14900, 21841781, Praha, Chodov, Michnova, 1623, 5, Michnova 1623/5, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Hans Wolfgang Hromatka
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
jednatel |
07.01.2000 |
Adresa: |
Rakousko, 1180 Vídeň, Starkfriendgasse 61 |
|
Hans Wolfgang Hromatka
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
jednatel |
07.01.2000 |
Adresa: |
Rakousko, 1180 Vídeň, Starkfriendgasse 61, Starkfriendgasse 61, Rakousko, 1180 Vídeň, Česká republika |
|
Hans Wolfgang Hromatka
|
Neaktivní
od 07.01.2000
|
jednatel |
28.08.1992 |
Adresa: |
Rakousko, 1180 Vídeň, Starkfriendgasse 61 |
|
Hans Wolfgang Hromatka
|
Neaktivní
od 07.01.2000
|
jednatel |
28.08.1992 |
Adresa: |
Rakousko, 1180 Vídeň, Starkfriendgasse 61, Starkfriendgasse 61, Rakousko, 1180 Vídeň, Česká republika |
|