DANIEL PRAVDA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
18100, 22399062, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Lublinská, 575, 9 |
|
DANIEL PRAVDA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
18100, 22399062, Praha, Troja, Lublinská, 575, 9, Lublinská 575/9, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Daniel Pravda
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
11.05.2010 |
Adresa: |
18100, 22399062, Praha 8, Troja, Lublinská, 575, 9 |
|
DANIEL PRAVDA
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
11.05.2010 |
Adresa: |
18100, 22399062, Praha, Troja, Lublinská, 575, 9, Lublinská 575/9, Troja, 18100 Praha 8 |
|
ing. Viktor Balík
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
jednatel |
31.08.1992 |
Adresa: |
22082468, Praha 5, Tomáškova, 7 |
|
ing. Jaroslav Pravda
|
Neaktivní
od 11.05.2010
|
jednatel |
31.08.1992 |
Adresa: |
22399062, Praha 8, Lublinská, 575 |
|
ing. Stanislav Mašek
|
Neaktivní
od 11.05.2010
|
jednatel |
31.08.1992 |
Adresa: |
22276408, Praha 6, K Horoměřicům, 809 |
|
Ing. Viktor Balík
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
jednatel |
31.08.1992 |
Adresa: |
15000, 22082468, Praha, Smíchov, Tomáškova, 773, 7, Tomáškova 773/7, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ing. Jaroslav Pravda
|
Neaktivní
od 11.05.2010
|
jednatel |
31.08.1992 |
Adresa: |
18100, 22399062, Praha, Troja, Lublinská, 575, 9, Lublinská 575/9, Troja, 18100 Praha 8 |
|
ing. Stanislav Mašek
|
Neaktivní
od 11.05.2010
|
jednatel |
31.08.1992 |
Adresa: |
16500, 22276408, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 809, 1, K Horoměřicům 809/1, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|