DIMITRIJ POPOV
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2020 |
Adresa: |
76301, 3945707, Zlín, Sazovice, Sazovice, 186 |
|
TEŤANA VASYLKIVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2020 |
Adresa: |
76301, 3945707, Zlín, Sazovice, Sazovice, 186 |
|
TEŤANA VASYLKIVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2020 |
Adresa: |
76301, 3945707, Zlín, Sazovice, Sazovice, 186, č.p. 186, 76301 Sazovice |
|
DIMITRIJ POPOV
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2020 |
Adresa: |
76301, 3945707, Zlín, Sazovice, Sazovice, 186, č.p. 186, 76301 Sazovice |
|
Vyacheslav Gorbatko
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
Kiev, Grigorenko 1, ap. 14 |
|
Olena Gorbatko
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
Kiev, Grigorenko 1, ap. 14 |
|
Mariana Gorbatko
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
Kiev, Grigorenko 1, ap. 14 |
|
Vyacheslav Gorbatko
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
Kiev, Grigorenko 1, ap. 14, Grigorenko 1, ap. 14, Kiev, Ukrajina |
|
Olena Gorbatko
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
Kiev, Grigorenko 1, ap. 14, Grigorenko 1, ap. 14, Kiev, Ukrajina |
|
Mariana Gorbatko
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
Kiev, Grigorenko 1, ap. 14, Grigorenko 1, ap. 14, Kiev, Ukrajina |
|
Tetyana Vasylkivska
|
Neaktivní
od 14.11.2020
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
Kiev, Bulachovskogo 30-B, kv.30 |
|
Tetyana Vasylkivska
|
Neaktivní
od 14.11.2020
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
Kiev, Bulachovskogo 30-B, kv.30, Bulachovskogo 30-B, kv.30, Kiev, Ukrajina |
|
Vyacheslav Gorbatko
|
Neaktivní
od 07.08.2012
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
Kiev, Grigorenko, 1, ap. 14 |
|
Olena Gorbatko
|
Neaktivní
od 07.08.2012
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
Kiev, Grigorenko, 1, ap. 14 |
|
Dmytro Popov
|
Neaktivní
od 14.11.2020
|
jednatel |
15.04.2008 |
Adresa: |
I.Lepse, 7-B, kv. 124, Kiev |
|
Dmytro Popov
|
Neaktivní
od 15.04.2008
|
jednatel |
18.05.2000 |
Adresa: |
I.Lepse, 7-B, kv. 124, Kiev |
|
Ing. Vladimír Pera
|
Neaktivní
od 22.09.1997
|
jednatel |
22.09.1997 |
Adresa: |
76001, 4225180, Zlín, Kúty, 1959 |
|
Ing. Vladimír Peca
|
Neaktivní
od 18.05.2000
|
jednatel |
22.09.1997 |
Adresa: |
76001, 4225180, Zlín, Zlín, Kúty, 1959 |
|
Ing. Vladimír Pera
|
Neaktivní
od 22.09.1997
|
jednatel |
22.09.1997 |
Adresa: |
76001, 4225180, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1959, Kúty 1959, 76001 Zlín |
|
Ing. Vladimír Peca
|
Neaktivní
od 18.05.2000
|
jednatel |
22.09.1997 |
Adresa: |
76001, 4225180, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1959, Kúty 1959, 76001 Zlín |
|
Miroslava Budínová
|
Neaktivní
od 27.09.1995
|
společník |
14.04.1992 |
Adresa: |
4248686, Zlín, Jílová, 4568 |
|
Jiří Macura
|
Neaktivní
od 27.09.1995
|
společník |
14.04.1992 |
Adresa: |
3320227, Ostrava, Výstavní, 16 |
|
Bohumil Budín
|
Neaktivní
od 22.09.1997
|
jednatel |
14.04.1992 |
Adresa: |
4248686, Zlín, Jílová, 4568 |
|
Miroslava Budínová
|
Neaktivní
od 27.09.1995
|
společník |
14.04.1992 |
Adresa: |
76005, 4248686, Zlín, Zlín, Zlín, Jílová, 4568, Jílová 4568, 76005 Zlín |
|
Jiří Macura
|
Neaktivní
od 27.09.1995
|
společník |
14.04.1992 |
Adresa: |
70900, 3320227, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Výstavní, 2370, 16, Výstavní 2370/16, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Bohumil Budín
|
Neaktivní
od 22.09.1997
|
jednatel |
14.04.1992 |
Adresa: |
76005, 4248686, Zlín, Zlín, Zlín, Jílová, 4568, Jílová 4568, 76005 Zlín |
|