JUDr. JIŘÍ PETER
|
Aktivní
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
59221, 40956610, Karlov, Karlov, 58 |
|
OTAKAR KONEČNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
66471, 26497956, Chudčice, Chudčice, 271 |
|
JUDr. JIŘÍ PETER
|
Aktivní
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
59221, 40956610, Žďár nad Sázavou, Karlov, Karlov, 58, č.p. 58, 59221 Karlov |
|
OTAKAR KONEČNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
66471, 26497956, Brno-venkov, Chudčice, Chudčice, 271, č.p. 271, 66471 Chudčice |
|
OTAKAR KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
13.09.2014 |
Adresa: |
66471, 26497956, Chudčice, Chudčice, 271 |
|
OTAKAR KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
13.09.2014 |
Adresa: |
66471, 26497956, Brno-venkov, Chudčice, Chudčice, 271, č.p. 271, 66471 Chudčice |
|
Otakar Konečný
|
Neaktivní
od 13.09.2014
|
jednatel |
21.04.1997 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Palackého, 90 |
|
JUDr. Jiří Peter
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
21.04.1997 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Březová, 49a |
|
Otakar Konečný
|
Neaktivní
od 13.09.2014
|
jednatel |
21.04.1997 |
Adresa: |
90, Brno-město, Brno, Palackého, Palackého 90, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
JUDr. Jiří Peter
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
21.04.1997 |
Adresa: |
63700, 19368259, Brno-město, Brno, Jundrov, Březová, 758, 49a, Březová 758/49a, Jundrov, 63700 Brno |
|
Jaromír Pavlík
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
jednatel |
05.05.1992 |
Adresa: |
63700, Brno, Sosonova, 4 |
|
Otakar Konečný
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
jednatel |
05.05.1992 |
Adresa: |
61200, Brno, Palackého, 90 |
|
JUDr. Jiří Peter
|
Neaktivní
od 21.04.1997
|
jednatel |
05.05.1992 |
Adresa: |
63700, Brno, Sosnova, 4 |
|
Jaromír Pavlík
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
jednatel |
05.05.1992 |
Adresa: |
4, Brno, Sosonova, 63700, Sosonova 4, 63700 Brno, Česká republika |
|
Otakar Konečný
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
jednatel |
05.05.1992 |
Adresa: |
61200, 19697767, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 477, 90, Palackého třída 477/90, Královo Pole, 61200 Brno |
|
JUDr. Jiří Peter
|
Neaktivní
od 21.04.1997
|
jednatel |
05.05.1992 |
Adresa: |
63700, 19367325, Brno-město, Brno, Jundrov, Sosnová, 666, 4, Sosnová 666/4, Jundrov, 63700 Brno |
|