RNDr. Josef Götz
|
Neaktivní
od 16.03.2004
|
místopředseda představenstva |
31.01.2002 |
Adresa: |
19681704, Brno-město, Brno, Lísky, 37 |
|
Ing. Dalibor Uhlíř
|
Neaktivní
od 28.12.2004
|
předseda představenstva |
31.01.2002 |
Adresa: |
8683310, Český Krumlov, Český Krumlov, U cihelny, 276 |
|
Martin Tomka
|
Neaktivní
od 28.12.2004
|
člen představenstva |
31.01.2002 |
Adresa: |
8686904, Český Krumlov, Český Krumlov, Urbinská, 185 |
|
RNDr. Josef Götz
|
Neaktivní
od 16.03.2004
|
místopředseda představenstva |
31.01.2002 |
Adresa: |
62400, 19681704, Brno-město, Brno, Komín, Lísky, 987, 37, Lísky 987/37, Komín, 62400 Brno |
|
Martin Tomka
|
Neaktivní
od 28.12.2004
|
člen představenstva |
31.01.2002 |
Adresa: |
38101, 8686904, Český Krumlov, Český Krumlov, Domoradice, Urbinská, 185, Urbinská 185, Domoradice, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. Dalibor Uhlíř
|
Neaktivní
od 28.12.2004
|
předseda představenstva |
31.01.2002 |
Adresa: |
38101, 8683310, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, U Cihelny, 276, U Cihelny 276, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
Dr. Jaroslav Berka
|
Neaktivní
od 31.01.2002
|
předseda představenstva |
18.05.1998 |
Adresa: |
8761388, Český Krumlov, Český Krumlov, Široká, 77 |
|
Dalibor Uhlíř
|
Neaktivní
od 31.01.2002
|
místopředseda představenstva |
18.05.1998 |
Adresa: |
8686645, Český Krumlov, Český Krumlov, Urbinská, 144 |
|
RNDr. Josef Götz
|
Neaktivní
od 31.01.2002
|
člen |
18.05.1998 |
Adresa: |
19681704, Brno-město, Brno, Lísky, 37 |
|
Dr. Jaroslav Berka
|
Neaktivní
od 31.01.2002
|
předseda představenstva |
18.05.1998 |
Adresa: |
38101, 8761388, Český Krumlov, Český Krumlov, Vnitřní Město, Široká, 77, Široká 77, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov |
|
Dalibor Uhlíř
|
Neaktivní
od 31.01.2002
|
místopředseda představenstva |
18.05.1998 |
Adresa: |
38101, 8686645, Český Krumlov, Český Krumlov, Domoradice, Urbinská, 144, Urbinská 144, Domoradice, 38101 Český Krumlov |
|
RNDr. Josef Götz
|
Neaktivní
od 31.01.2002
|
člen |
18.05.1998 |
Adresa: |
62400, 19681704, Brno-město, Brno, Komín, Lísky, 987, 37, Lísky 987/37, Komín, 62400 Brno |
|
Dušan Tejkal
|
Neaktivní
od 18.05.1998
|
člen představenstva |
27.07.1995 |
Adresa: |
19264038, Brno-město, Brno, Vaculíkova, 12 |
|
Dr. Jaroslav Berka
|
Neaktivní
od 18.05.1998
|
předseda představenstva |
27.07.1995 |
Adresa: |
8761388, Český Krumlov, Široká, 77 |
|
Dalibor Uhlíř
|
Neaktivní
od 18.05.1998
|
místopředseda představenstva |
27.07.1995 |
Adresa: |
8686645, Český Krumlov, Český Krumlov, Urbinská, 144 |
|
Dušan Tejkal
|
Neaktivní
od 18.05.1998
|
člen představenstva |
27.07.1995 |
Adresa: |
63800, 19264038, Brno-město, Brno, Lesná, Vaculíkova, 535, 12, Vaculíkova 535/12, Lesná, 63800 Brno |
|
Dr. Jaroslav Berka
|
Neaktivní
od 18.05.1998
|
předseda představenstva |
27.07.1995 |
Adresa: |
38101, 8761388, Český Krumlov, Český Krumlov, Vnitřní Město, Široká, 77, Široká 77, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov |
|
Dalibor Uhlíř
|
Neaktivní
od 18.05.1998
|
místopředseda představenstva |
27.07.1995 |
Adresa: |
38101, 8686645, Český Krumlov, Český Krumlov, Domoradice, Urbinská, 144, Urbinská 144, Domoradice, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. Ivan Omachlík
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
předseda představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
3, Břeclav, ČSA, 82 |
|
ing. Roman Halm
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
člen představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
10169954, Velké Pavlovice, V sadech, 19 |
|
Ing. Ivan Omachlík
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
předseda představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
82, Břeclav, ČSA, ČSA 82, Břeclav, Česká republika |
|
ing. Roman Halm
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
člen představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
69106, 10169954, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, V Sadech, 758, 19, V Sadech 758/19, 69106 Velké Pavlovice |
|
Ing. Jindřich Dundálek
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
člen představenstva |
03.11.1994 |
Adresa: |
19434308, Brno-město, Brno, Rašelinová, 6 |
|
Youri Pick
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
člen představenstva |
03.11.1994 |
Adresa: |
22296000, Praha, Jana Zajíce, 5 |
|
ing. Jindřich Dundálek
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
člen představenstva |
03.11.1994 |
Adresa: |
62800, 19434308, Brno-město, Brno, Líšeň, Rašelinová, 2282, 6, Rašelinová 2282/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
Youri Pick
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
člen představenstva |
03.11.1994 |
Adresa: |
17000, 22296000, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 973, 5, Jana Zajíce 973/5, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Lubomír Stoklásek
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
člen představenstva |
17.01.1994 |
Adresa: |
19305800, Brno-město, Brno, Zemědělská, 60 |
|
Lubomír Stoklásek
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
člen představenstva |
17.01.1994 |
Adresa: |
61300, 19305800, Brno-město, Brno, Černá Pole, Zemědělská, 1711, 60, Zemědělská 1711/60, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Jiří Kličnik
|
Neaktivní
od 03.11.1994
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
3, Blansko, Blansko, Borisoglebská, 74 |
|
RNDr. Joseg Götz
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
19681704, Brno-město, Brno, Lísky, 37 |
|
Ing. Marie Brychtová
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
členka představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
19308566, Brno-město, Brno, Krajní, 9 |
|
Ing. Jiří Kličnik
|
Neaktivní
od 03.11.1994
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
74, Blansko, Blansko, Borisoglebská, Borisoglebská 74, Blansko, okres: Blansko, Česká republika |
|
Ing. Marie Brychtová
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
členka představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
63500, 19308566, Brno-město, Brno, Bystrc, Krajní, 107, 9, Krajní 107/9, Bystrc, 63500 Brno |
|
RNDr. Joseg Götz
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
člen představenstva |
01.05.1992 |
Adresa: |
62400, 19681704, Brno-město, Brno, Komín, Lísky, 987, 37, Lísky 987/37, Komín, 62400 Brno |
|