Vladimír Sloup
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
člen představenstva |
18.07.1995 |
Adresa: |
22516000, Praha 9, K lipám, 297 |
|
Vladimír Sloup
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
člen představenstva |
18.07.1995 |
Adresa: |
19000, 22516000, Praha, Střížkov, K lipám, 297, 18, K lipám 297/18, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
ing. Jan Tlačbaba
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
předseda představenstva |
14.12.1994 |
Adresa: |
21703809, Praha 1, Ve Smečkách, 13 |
|
Ing. Jan Tlačbaba
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
předseda představenstva |
14.12.1994 |
Adresa: |
11000, 21703809, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 603, 13, Ve Smečkách 603/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ing. Jan Tlačbaba
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
21703809, Praha 1, Ve Smečkách, 13 |
|
Ing. Alena Soušková
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
členka představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
4249976, Zlín, Křiby, 4708 |
|
Ing. Jan Tlačbaba
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
11000, 21703809, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 603, 13, Ve Smečkách 603/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Alena Soušková
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
členka představenstva |
27.10.1994 |
Adresa: |
76005, 4249976, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4708, Křiby 4708, 76005 Zlín |
|
ing. Zdeněk Štěrba
|
Neaktivní
od 27.10.1994
|
předseda představenstva |
27.12.1993 |
Adresa: |
4250931, Zlín, Budovatelská, 4816 |
|
Ing. Tibor Paulík
|
Neaktivní
od 27.10.1994
|
člen představenstva |
27.12.1993 |
Adresa: |
100, Ostrava - Hrabůvka, Fr. Hajdy 14 |
|
JUDr. Milan Franc
|
Neaktivní
od 18.07.1995
|
člen představenstva |
27.12.1993 |
Adresa: |
4248970, Zlín, Středová, 4600 |
|
JUDr. Jaromír Svoboda
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
místopředseda představenstva |
27.12.1993 |
Adresa: |
4248538, Zlín, Okružní, 4551 |
|
RNDr. Ladislav Mečíř
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
člen představenstva |
27.12.1993 |
Adresa: |
100, Liberec VI, Dobiášova 855 |
|
Ing. Zdeněk Štěrba
|
Neaktivní
od 27.10.1994
|
předseda představenstva |
27.12.1993 |
Adresa: |
76005, 4250931, Zlín, Zlín, Zlín, Budovatelská, 4816, Budovatelská 4816, 76005 Zlín |
|
Ing. Tibor Paulík
|
Neaktivní
od 27.10.1994
|
člen představenstva |
27.12.1993 |
Adresa: |
70030, 3249395, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy, 1232, 14, Františka Hajdy 1232/14, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
JUDr. Milan Franc
|
Neaktivní
od 18.07.1995
|
člen představenstva |
27.12.1993 |
Adresa: |
76005, 4248970, Zlín, Zlín, Zlín, Středová, 4600, Středová 4600, 76005 Zlín |
|
JUDr. Jaromír Svoboda
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
místopředseda představenstva |
27.12.1993 |
Adresa: |
76005, 4248538, Zlín, Zlín, Zlín, Okružní, 4551, Okružní 4551, 76005 Zlín |
|
RNDr. Ladislav Mečíř
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
člen představenstva |
27.12.1993 |
Adresa: |
46006, 23674687, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dobiášova, 855, 4, Dobiášova 855/4, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
ing. Zdeněk Štěrba
|
Neaktivní
od 27.12.1993
|
člen představenstva |
16.06.1993 |
Adresa: |
4250931, Zlín, Budovatelská, 4816 |
|
Ing. Zdeněk Štěrba
|
Neaktivní
od 27.12.1993
|
člen představenstva |
16.06.1993 |
Adresa: |
76005, 4250931, Zlín, Zlín, Zlín, Budovatelská, 4816, Budovatelská 4816, 76005 Zlín |
|
Miroslav Baletka
|
Neaktivní
od 27.12.1993
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
3, Zlín, Bartošova čtvť, 4002 |
|
JUDr. Jaromír Svoboda
|
Neaktivní
od 27.12.1993
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
4248538, Zlín, Okružní, 4551 |
|
Ing. Jiří Hroz
|
Neaktivní
od 27.12.1993
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
4215371, Zlín, Krátká, 915 |
|
Miroslav Baletka
|
Neaktivní
od 27.12.1993
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
4002, Zlín, Bartošova čtvť, Bartošova čtvť 4002, Zlín, Česká republika |
|
JUDr. Jaromír Svoboda
|
Neaktivní
od 27.12.1993
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
76005, 4248538, Zlín, Zlín, Zlín, Okružní, 4551, Okružní 4551, 76005 Zlín |
|
Ing. Jiří Hroz
|
Neaktivní
od 27.12.1993
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
76001, 4215371, Zlín, Zlín, Zlín, Krátká, 915, Krátká 915, 76001 Zlín |
|