Ing. Josef Dráždil
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
předseda představenstva |
02.02.1998 |
Adresa: |
1977652, Rudice 62 |
|
Ing. Josef Dráždil
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
předseda představenstva |
02.02.1998 |
Adresa: |
67906, 1977652, Blansko, Rudice, Rudice, 62, č.p. 62, 67906 Rudice |
|
Ing. Josef Dráždil
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
předseda představenstva |
28.01.1998 |
Adresa: |
24192970, Brno-venkov, Kuřim, Na Loučkách, 1221 |
|
Ing. Zdeněk Macháček
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
místopředseda představenstva |
28.01.1998 |
Adresa: |
3, Brno-město, Brno, Palackého, 108 |
|
Ing. Josef Majtán
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
člen představenstva |
28.01.1998 |
Adresa: |
22354841, Praha 8, Praha 8, Molákova, 34 |
|
Ing. Josef Dráždil
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
předseda představenstva |
28.01.1998 |
Adresa: |
66434, 24192970, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Na Loučkách, 1221, 1, Na Loučkách 1221/1, 66434 Kuřim |
|
Ing. Josef Majtán
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
člen představenstva |
28.01.1998 |
Adresa: |
18600, 22354841, Praha, Karlín, Molákova, 577, 34, Molákova 577/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. Zdeněk Macháček
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
místopředseda představenstva |
28.01.1998 |
Adresa: |
108, Brno-město, Brno, Palackého, Palackého 108, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
Ing. Milan Klíma
|
Neaktivní
od 28.01.1998
|
předseda představenstva |
13.02.1997 |
Adresa: |
19215771, Brno-město, Brno, Arménská, 3 |
|
Zdeněk Blecha
|
Neaktivní
od 28.01.1998
|
místopředseda představenstva |
13.02.1997 |
Adresa: |
19508735, Brno-město, Brno, Kárníkova, 12 |
|
Ing. Vladislav Vágenknecht
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
člen představenstva |
13.02.1997 |
Adresa: |
1, Praha 4 - Nusle, Čiklova, 19 |
|
Ing. Milan Klíma
|
Neaktivní
od 28.01.1998
|
předseda představenstva |
13.02.1997 |
Adresa: |
62500, 19215771, Brno-město, Brno, Bohunice, Arménská, 502, 3, Arménská 502/3, Bohunice, 62500 Brno |
|
Zdeněk Blecha
|
Neaktivní
od 28.01.1998
|
místopředseda představenstva |
13.02.1997 |
Adresa: |
62100, 19508735, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kárníkova, 1535, 12, Kárníkova 1535/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Vladislav Vágenknecht
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
člen představenstva |
13.02.1997 |
Adresa: |
14000, 21950326, Praha, Nusle, Čiklova, 1238, 19, Čiklova 1238/19, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Marie Horová
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
členka představenstva |
22.07.1994 |
Adresa: |
22170456, Praha, Na Petřinách, 29 |
|
Ing. Bohuslav Franěk
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
člen představenstva |
22.07.1994 |
Adresa: |
999999999, Vojkovice, 83 |
|
ing. Tomáš Pospíšil
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
člen představenstva |
22.07.1994 |
Adresa: |
11218983, Přerov, Pod Valy, 10 |
|
Zdeněk Blecha
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
člen představenstva |
22.07.1994 |
Adresa: |
19508735, Brno, Kárníkova, 12 |
|
Zdeněk Kadlec
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
člen představenstva |
22.07.1994 |
Adresa: |
21781401, Praha, Baranova, 17 |
|
Zdeněk Blecha
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
člen představenstva |
22.07.1994 |
Adresa: |
62100, 19508735, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kárníkova, 1535, 12, Kárníkova 1535/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Marie Horová
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
členka představenstva |
22.07.1994 |
Adresa: |
16200, 22170456, Praha, Břevnov, Na Petřinách, 1897, 29, Na Petřinách 1897/29, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Bohuslav Franěk
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
člen představenstva |
22.07.1994 |
Adresa: |
83, Vojkovice, Vojkovice 83, Česká republika |
|
Ing. TOMÁŠ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
člen představenstva |
22.07.1994 |
Adresa: |
75002, 11218983, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Pod Valy, 204, 10, Pod Valy 204/10, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Zdeněk Kadlec
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
člen představenstva |
22.07.1994 |
Adresa: |
13000, 21781401, Praha, Žižkov, Baranova, 1374, 17, Baranova 1374/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Otakar Kytner
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
24190063, Kuřim, Na Královkách, 931 |
|
Ing. Josef Šunka
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
19681569, Lísky 14, Brno |
|
Ing. Jan Vrbka
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
3, Praha 9, nám. Dostálových, 1215 |
|
Ing. Hana Zahradníková
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
19175191, Brno, Botanická, 46 |
|
Ing. Josef Žampach
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
3, Blansko, Josefa Lady, 7 |
|
Ing. Milan Klíma
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
19215771, Brno, Arménská, 3 |
|
Ing. Josef Dráždil
|
Neaktivní
od 28.01.1998
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
24192970, Kuřim, Na Loučkách, 1221 |
|
Ing. Otakar Kytner
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
66434, 24190063, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Na Královkách, 931, 12, Na Královkách 931/12, 66434 Kuřim |
|
Ing. JOSEF ŠUNKA
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
62400, 19681569, Brno-město, Brno, Komín, Lísky, 975, 14, Lísky 975/14, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Jan Vrbka
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
19800, 22491007, Praha, Kyje, Manželů Dostálových, 1215, Manželů Dostálových 1215, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Hana Zahradníková
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
60200, 19175191, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 829, 46, Botanická 829/46, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Josef Žampach
|
Neaktivní
od 22.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
7, Blansko, Josefa Lady, Josefa Lady 7, Blansko, Česká republika |
|
Ing. Milan Klíma
|
Neaktivní
od 13.02.1997
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
62500, 19215771, Brno-město, Brno, Bohunice, Arménská, 502, 3, Arménská 502/3, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. Josef Dráždil
|
Neaktivní
od 28.01.1998
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
66434, 24192970, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Na Loučkách, 1221, 1, Na Loučkách 1221/1, 66434 Kuřim |
|