Ing. JAROSLAV MENOUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
68201, 13896709, Vyškov, Vyškov, Pazderna, Juranova, 99, 6 |
|
Ing. JAROSLAV MENOUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
68201, 13896709, Vyškov, Vyškov, Pazderna, Juranova, 99, 6, Juranova 99/6, Pazderna, 68201 Vyškov |
|
ing. JAROSLAV MENOUŠEK
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
26.06.2015 |
Adresa: |
68201, 13924877, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sportovní, 572, 6 |
|
ing. JAROSLAV MENOUŠEK
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
26.06.2015 |
Adresa: |
68201, 13924877, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sportovní, 572, 6, Sportovní 572/6, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
ing. Miroslav Snopek
|
Neaktivní
od 30.03.1994
|
jednatel |
04.03.1993 |
Adresa: |
18949151, Uherské Hradiště, Okružní, 717 |
|
Miloslav Gábr
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
jednatel |
04.03.1993 |
Adresa: |
537861, Drnovice, 634 |
|
ing. Jaroslav Menoušek
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
jednatel |
04.03.1993 |
Adresa: |
13924877, Vyškov, Sportovní, 6 |
|
ing. Miroslav Snopek
|
Neaktivní
od 30.03.1994
|
jednatel |
04.03.1993 |
Adresa: |
68605, 18949151, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Okružní, 717, Okružní 717, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Miloslav Gábr
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
jednatel |
04.03.1993 |
Adresa: |
68304, 537861, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 634, č.p. 634, 68304 Drnovice |
|
ing. JAROSLAV MENOUŠEK
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
jednatel |
04.03.1993 |
Adresa: |
68201, 13924877, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sportovní, 572, 6, Sportovní 572/6, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
ing. Jaroslav Menoušek
|
Neaktivní
od 04.03.1993
|
jednatel - ředitel |
07.05.1992 |
Adresa: |
13924877, Vyškov, Sportovní, 6 |
|
ing. JAROSLAV MENOUŠEK
|
Neaktivní
od 04.03.1993
|
jednatel - ředitel |
07.05.1992 |
Adresa: |
68201, 13924877, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sportovní, 572, 6, Sportovní 572/6, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|