Miroslav Haško
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
20.05.2010 |
Adresa: |
12970719, Františkovy Lázně, Anglická, 189, 55 |
|
Miroslav Haško
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
20.05.2010 |
Adresa: |
35101, 12970719, Cheb, Františkovy Lázně, Františkovy Lázně, Anglická, 189, 55, Anglická 189/55, 35101 Františkovy Lázně |
|
Michal Kalpakidis
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
jednatel |
10.12.2009 |
Adresa: |
79401, 14056623, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Albrechtická, 534/156 |
|
Michal Kalpakidis
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
jednatel |
10.12.2009 |
Adresa: |
79401, 14056623, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Albrechtická, 534, 156, Albrechtická 534/156, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
JUDr. Václav Hlásek
|
Neaktivní
od 10.12.2009
|
jednatel |
07.01.2009 |
Adresa: |
18200, 22369228, Praha 8, Rajmonova, 1198/13 |
|
JUDr. Václav Hlásek
|
Neaktivní
od 10.12.2009
|
jednatel |
07.01.2009 |
Adresa: |
18200, 22369228, Praha, Kobylisy, Rajmonova, 1198, 13, Rajmonova 1198/13, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
David Proška
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
jednatel |
25.06.2008 |
Adresa: |
25064, 26048299, Měšice, Zámecká, 375 |
|
David Proška
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
jednatel |
25.06.2008 |
Adresa: |
25064, 26048299, Praha-východ, Měšice, Měšice, Zámecká, 375, Zámecká 375, 25064 Měšice |
|
Ing. Stanislav Rous
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
12000, 21734291, Praha 2, Nové Město, Tyršova, 1811/6 |
|
Ing. Milan Čuboň
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
70200, 3198634, Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská, 2933/24 |
|
Ing. Stanislav Rous
|
Neaktivní
od 25.06.2008
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
12000, 21734291, Praha, Nové Město, Tyršova, 1811, 6, Tyršova 1811/6, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Milan Čuboň
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
70200, 3198634, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská, 2933, 24, Varenská 2933/24, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Miloš Choura
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
Jednatel |
30.07.2004 |
Adresa: |
25088, 26047241, Čelákovice, Kaplánkova, 1785 |
|
Ing. MILOŠ CHOURA
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
Jednatel |
30.07.2004 |
Adresa: |
25088, 26047241, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Kaplánkova, 1785, Kaplánkova 1785, 25088 Čelákovice |
|
Ing. Petr Procházka
|
Neaktivní
od 14.11.2007
|
jednatel |
16.10.1997 |
Adresa: |
22480013, Praha 9, Praha 9, Záhornická, 226 |
|
ing. Petr Procházka
|
Neaktivní
od 14.11.2007
|
jednatel |
16.10.1997 |
Adresa: |
19016, 22480013, Praha, Koloděje, Záhornická, 226, 7, Záhornická 226/7, Koloděje, 19016 Praha 9 |
|
Ing. Miloš Choura
|
Neaktivní
od 30.07.2004
|
Jednatel |
13.07.1995 |
Adresa: |
3, Neratovice, ul. 28. října, 1142 |
|
Ing. Miloš Choura
|
Neaktivní
od 30.07.2004
|
Jednatel |
13.07.1995 |
Adresa: |
27711, 6249302, Mělník, Neratovice, Neratovice, 28. října, 1142, 28. října 1142, 27711 Neratovice |
|
Ing. Petr Romaniak
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Jednatel |
24.06.1992 |
Adresa: |
6250131, Neratovice, Alšova, 1227 |
|
Ing. Vladimír Souček
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
Jednatel |
24.06.1992 |
Adresa: |
3, Neratovice, ul. 28. října, 1142 |
|
Ing. Josef Klofáč
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
Jednatel |
24.06.1992 |
Adresa: |
22320601, Praha 8, Poznaňská, 451 |
|
Ing. Petr Romaniak
|
Neaktivní
od 13.07.1995
|
Jednatel |
24.06.1992 |
Adresa: |
27711, 6250131, Mělník, Neratovice, Neratovice, Alšova, 1227, Alšova 1227, 27711 Neratovice |
|
Ing. Vladimír Souček
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
Jednatel |
24.06.1992 |
Adresa: |
27711, 6249302, Mělník, Neratovice, Neratovice, 28. října, 1142, 28. října 1142, 27711 Neratovice |
|
Ing. Josef Klofáč
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
Jednatel |
24.06.1992 |
Adresa: |
18100, 22320601, Praha, Bohnice, Poznaňská, 451, 20, Poznaňská 451/20, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|