MIROSLAV PODZIMEK
|
Neaktivní
od 28.03.2018
|
Jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23008075, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Na Samotě, 491 |
|
MIROSLAV PODZIMEK
|
Neaktivní
od 28.03.2018
|
Jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
26101, 23008075, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Na Samotě, 491, Na Samotě 491, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
BOHUMIL PAVLÍK
|
Neaktivní
od 28.03.2018
|
Jednatel |
30.01.2014 |
Adresa: |
25246, 25135783, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Spojovací, 535 |
|
BOHUMIL PAVLÍK
|
Neaktivní
od 28.03.2018
|
Jednatel |
30.01.2014 |
Adresa: |
25246, 25135783, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Spojovací, 535, Spojovací 535, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
Miroslav Podzimek
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Jednatel |
25.09.1998 |
Adresa: |
Příbram V-Zdaboř 491, 261 01 Příbram V |
|
MIROSLAV PODZIMEK
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Jednatel |
25.09.1998 |
Adresa: |
26101, 23008075, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Na Samotě, 491, Na Samotě 491, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
Miroslav Podzimek
|
Neaktivní
od 25.09.1998
|
Jednatel |
08.07.1992 |
Adresa: |
Příbram, Příbram, V/100 |
|
Bohumil Pavlík
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Jednatel |
08.07.1992 |
Adresa: |
21735638, Praha 2, Resslova, 7 |
|
Petr Orság
|
Neaktivní
od 28.03.2018
|
Jednatel |
08.07.1992 |
Adresa: |
22019511, Praha 5, Plzeňská, 49/198 |
|
Miroslav Podzimek
|
Neaktivní
od 25.09.1998
|
Jednatel |
08.07.1992 |
Adresa: |
V/100, Příbram, Příbram, Příbram V/100, Příbram, Česká republika |
|
Bohumil Pavlík
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Jednatel |
08.07.1992 |
Adresa: |
12000, 21735638, Praha, Nové Město, Resslova, 1939, 7, Resslova 1939/7, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Petr Orság
|
Neaktivní
od 28.03.2018
|
Jednatel |
08.07.1992 |
Adresa: |
15000, 22019511, Praha, Košíře, Plzeňská, 198, 49, Plzeňská 198/49, Košíře, 15000 Praha 5 |
|