MILOŠ TOMEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2019 |
Adresa: |
25901, 3121178, Benešov, Votice, Votice, Dukelská, 551 |
|
MILOŠ TOMEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2019 |
Adresa: |
25901, 3121178, Benešov, Votice, Votice, Dukelská, 551, Dukelská 551, 25901 Votice |
|
Miloš Tomeš
|
Neaktivní
od 05.01.2019
|
jednatel |
20.10.2009 |
Adresa: |
25901, 3121178, Votice, Dukelská, 551 |
|
Václav Kytler
|
Neaktivní
od 24.05.2021
|
jednatel |
20.10.2009 |
Adresa: |
25901, 3119246, Votice, Táborská, 328 |
|
MILOŠ TOMEŠ
|
Neaktivní
od 05.01.2019
|
jednatel |
20.10.2009 |
Adresa: |
25901, 3121178, Benešov, Votice, Votice, Dukelská, 551, Dukelská 551, 25901 Votice |
|
Václav Kytler
|
Neaktivní
od 24.05.2021
|
jednatel |
20.10.2009 |
Adresa: |
25901, 3119246, Benešov, Votice, Votice, Táborská, 328, Táborská 328, 25901 Votice |
|
Jiří Říha
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
jednatel |
19.02.2003 |
Adresa: |
25703, Jankovské Otradovice, 7 |
|
Václav Kytler
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
jednatel |
19.02.2003 |
Adresa: |
25901, 3119246, Benešov, Votice, Táborská, 328 |
|
Jiří Říha
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
jednatel |
19.02.2003 |
Adresa: |
7, Jankovské Otradovice, 25703, 25703 Jankovské Otradovice 7, Česká republika |
|
Václav Kytler
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
jednatel |
19.02.2003 |
Adresa: |
25901, 3119246, Benešov, Votice, Votice, Táborská, 328, Táborská 328, 25901 Votice |
|
Jiří Říha
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
Jankovské Otradovice 7 |
|
Václav Kytler
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
3119246, Votice, Táborská, 328 |
|
František Babický
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
Votice, U autobusového nádraží, 62/6 |
|
Milan Vosátka
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
Jankovské Otradovice 2 |
|
Jiří Říha
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
Jankovské Otradovice 7, Jankovské Otradovice 7, Česká republika |
|
Václav Kytler
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
25901, 3119246, Benešov, Votice, Votice, Táborská, 328, Táborská 328, 25901 Votice |
|
František Babický
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
62/6, Votice, U autobusového nádraží, U autobusového nádraží 62/6, Votice, Česká republika |
|
Milan Vosátka
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
Jankovské Otradovice 2, Jankovské Otradovice 2, Česká republika |
|