Rainer Manchen
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
člen představenstva |
12.06.2007 |
Adresa: |
1050, 101, Vídeň, Zentagasse, 3/5 |
|
Jaroslav Szczypka
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
předseda představenstva |
12.06.2007 |
Adresa: |
25101, 4, Říčany, Jordánská, 828/29 |
|
Mag. Hubert Schenk
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
člen představenstva |
12.06.2007 |
Adresa: |
2511, 101, Pfaffstätten, Einödstrasse, 12 |
|
Rainer Manchen
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
člen představenstva |
12.06.2007 |
Adresa: |
3/5, Vídeň, Zentagasse, 1050, Zentagasse 3/5, 1050 Vídeň, Rakousko |
|
Mag. Hubert Schenk
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
člen představenstva |
12.06.2007 |
Adresa: |
12, Pfaffstätten, Einödstrasse, 2511, Einödstrasse 12, 2511 Pfaffstätten, Rakousko |
|
Jaroslav Szczypka
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
předseda představenstva |
12.06.2007 |
Adresa: |
828/29, Říčany, Jordánská, 25101, Jordánská 828/29, 25101 Říčany, Česká republika |
|
RNDr. Miroslav Šejdl
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
člen představenstva |
16.11.2005 |
Adresa: |
14100, 21981639, Praha 4, Roztylské náměstí, 298/40 |
|
RNDr. Miroslav Šejdl
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
člen představenstva |
16.11.2005 |
Adresa: |
14100, 21981639, Praha, Záběhlice, Roztylské náměstí, 298, 40, Roztylské náměstí 298/40, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Miroslav Hanousek
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
člen představenstva |
20.09.2005 |
Adresa: |
27746, 25705806, Veltrusy, U Stadionu, 638 |
|
Ing. Miroslav Hanousek
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
člen představenstva |
20.09.2005 |
Adresa: |
27746, 25705806, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, U Stadionu, 638, U Stadionu 638, 27746 Veltrusy |
|
Pierr-Olivier Beckers
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
předseda představenstva |
07.10.2004 |
Adresa: |
101, 24, av. de Sumatra, 1180 Bruxelles |
|
Pierr-Olivier Beckers
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
předseda představenstva |
07.10.2004 |
Adresa: |
24, av. de Sumatra, 1180 Bruxelles |
|
Petr Hlad
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen představenstva |
21.05.2004 |
Adresa: |
43801, 9276041, Žatec, V Zahradách, 2207 |
|
Petr Hlad
|
Neaktivní
od 20.09.2005
|
člen představenstva |
21.05.2004 |
Adresa: |
43801, 9276041, Louny, Žatec, Žatec, V Zahradách, 2207, V Zahradách 2207, 43801 Žatec |
|
Ing. Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 21.05.2004
|
člen představesntva |
15.07.2003 |
Adresa: |
25228, 6519865, Černošice, Pražská, 1586 |
|
Ing. JIŘÍ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 21.05.2004
|
člen představesntva |
15.07.2003 |
Adresa: |
25228, 6519865, Praha-západ, Černošice, Černošice, Pražská, 1586, Pražská 1586, 25228 Černošice |
|
Dirk Van den Berghe
|
Neaktivní
od 15.07.2003
|
člen představenstva |
12.12.2001 |
Adresa: |
16400, 22747541, Praha 6, Praha 6, Nebušice, K Parku, 738 |
|
Dirk Van den Berghe
|
Neaktivní
od 15.07.2003
|
člen představenstva |
12.12.2001 |
Adresa: |
16400, 22747541, Praha, Nebušice, K parku, 738, K parku 738, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Pierr-Olivier Beckers
|
Neaktivní
od 07.10.2004
|
předseda představenstva |
15.11.2001 |
Adresa: |
25228, 6519865, Praha-západ, Černošice, Pražská, čp. 1586 |
|
Pierr-Olivier Beckers
|
Neaktivní
od 07.10.2004
|
předseda představenstva |
15.11.2001 |
Adresa: |
25228, 6519865, Praha-západ, Černošice, Černošice, Pražská, 1586, Pražská 1586, 25228 Černošice |
|
Ing. Jiří Charvát
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
19.09.2001 |
Adresa: |
18000, 22376739, Praha 8, Praha 8, Libeň, U Slovanky, 268 |
|
Ing. Jiří Charvát
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
19.09.2001 |
Adresa: |
18200, 22376739, Praha, Libeň, U Slovanky, 268, 7, U Slovanky 268/7, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Dirk Van den Berghe, nar. 23,6,1963
|
Neaktivní
od 12.12.2001
|
člen představenstva |
04.12.2000 |
Adresa: |
25228, 6519865, Praha-západ, Černošice, Pražská, 1586 |
|
Dirk Van den Berghe, nar. 23,6,1963
|
Neaktivní
od 12.12.2001
|
člen představenstva |
04.12.2000 |
Adresa: |
25228, 6519865, Praha-západ, Černošice, Černošice, Pražská, 1586, Pražská 1586, 25228 Černošice |
|
Ing. Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 19.09.2001
|
člen představenstva |
05.05.2000 |
Adresa: |
25228, 6519865, Praha-západ, Černošice, Pražská, 1586 |
|
Ing. JIŘÍ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 19.09.2001
|
člen představenstva |
05.05.2000 |
Adresa: |
25228, 6519865, Praha-západ, Černošice, Černošice, Pražská, 1586, Pražská 1586, 25228 Černošice |
|
Ing. Michal Kulhánek
|
Neaktivní
od 05.05.2000
|
člen představenstva |
26.04.2000 |
Adresa: |
18000, 22395261, Praha 8, Praha 8, Střížkovská, 434 |
|
Ing. MICHAL KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 05.05.2000
|
člen představenstva |
26.04.2000 |
Adresa: |
18000, 22395261, Praha, Střížkov, Střížkovská, 434, 31, Střížkovská 434/31, Střížkov, 18000 Praha 8 |
|
Ing. Vladimír Touš
|
Neaktivní
od 26.04.2000
|
člen představenstva |
02.03.1999 |
Adresa: |
25206, 12753858, Praha-západ, Horoměřice, Zelená, 493 |
|
Pierr-Olivier Beckers
|
Neaktivní
od 15.11.2001
|
předseda představenstva |
02.03.1999 |
Adresa: |
26762, 3, Beroun, Chaloupky, Nerežín, 1 |
|
Ing. Vladimír Touš
|
Neaktivní
od 26.04.2000
|
člen představenstva |
02.03.1999 |
Adresa: |
25262, 12753858, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Zelená, 493, Zelená 493, 25262 Horoměřice |
|
Pierr-Olivier Beckers
|
Neaktivní
od 15.11.2001
|
předseda představenstva |
02.03.1999 |
Adresa: |
1, Beroun, Chaloupky, Nerežín, 26762, Nerežín 1, 26762 Chaloupky, okres: Beroun, Česká republika |
|
Ing. Jiří Poulíček
|
Neaktivní
od 10.08.2000
|
člen |
12.05.1998 |
Adresa: |
26762, 1, Beroun, Chaloupky, pošta Komárov, Neřežín, 1 |
|
Ing. Jiří Poulíček
|
Neaktivní
od 10.08.2000
|
člen |
12.05.1998 |
Adresa: |
26762, 15462935, Beroun, Chaloupky, Neřežín, 1, Neřežín 1, 26762 Chaloupky |
|
Jaroslav Michael Pařík
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
člen představenstva |
16.12.1996 |
Adresa: |
76361, 4071972, Napajedla, Podzámčí, 53 |
|
Jaroslav Michael Pařík
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
člen představenstva |
16.12.1996 |
Adresa: |
76361, 4071972, Zlín, Napajedla, Napajedla, Podzámčí, 53, Podzámčí 53, 76361 Napajedla |
|
Ing. Jiří Poulíček
|
Neaktivní
od 12.05.1998
|
člen |
28.05.1996 |
Adresa: |
26706, 3, Beroun, Hýskov, Zábranská, 438 |
|
Ing. Jiří Poulíček
|
Neaktivní
od 12.05.1998
|
člen |
28.05.1996 |
Adresa: |
26706, 5916089, Beroun, Hýskov, Hýskov, Zabranská, 438, Zabranská 438, 26706 Hýskov |
|
Jaroslav Michael Pařík
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
člen představenstva |
05.06.1995 |
Adresa: |
76361, 4071972, Napajedla, Podzámčí, 53 |
|
Marko Pařík
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
místopředseda představenstva |
05.06.1995 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha 6, Pokojná, 12 |
|
Pierr-Olivier Beckers
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
předseda představenstva |
05.06.1995 |
Adresa: |
26706, 3, Hýskov, Zábranská, 438 |
|
Jaroslav Michael Pařík
|
Neaktivní
od 16.12.1996
|
člen představenstva |
05.06.1995 |
Adresa: |
76361, 4071972, Zlín, Napajedla, Napajedla, Podzámčí, 53, Podzámčí 53, 76361 Napajedla |
|
Pierr-Olivier Beckers
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
předseda představenstva |
05.06.1995 |
Adresa: |
26706, 5916089, Beroun, Hýskov, Hýskov, Zabranská, 438, Zabranská 438, 26706 Hýskov |
|
Marko Pařík
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
místopředseda představenstva |
05.06.1995 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha, Dejvice, Pokojná, 363, 12, Pokojná 363/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Martin Kolbl
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
člen představenstva |
29.03.1995 |
Adresa: |
21808571, Praha 4, Vavřenova, 1169 |
|
JUDr. Martin Kolbl
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
člen představenstva |
29.03.1995 |
Adresa: |
14200, 21808571, Praha, Braník, Vavřenova, 1169, 6, Vavřenova 1169/6, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Vladimír Zachoval
|
Neaktivní
od 29.03.1995
|
člen představenstva |
10.07.1992 |
Adresa: |
22095012, Praha 5, U Blaženky, 31 |
|
ing. Georgi Štilianov
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
předseda představenstva |
10.07.1992 |
Adresa: |
100, Rudná, okr. Praha-západ, Nerudova 736 |
|
Irena Kunešová
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
místopředseda představenstva |
10.07.1992 |
Adresa: |
21715017, Praha 1, Maiselova, 4 |
|
Ing. Vladimír Zachoval
|
Neaktivní
od 29.03.1995
|
člen představenstva |
10.07.1992 |
Adresa: |
15000, 22095012, Praha, Smíchov, U Blaženky, 1871, 31, U Blaženky 1871/31, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ing. Georgi Štilianov
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
předseda představenstva |
10.07.1992 |
Adresa: |
25219, 6350534, Praha-západ, Rudná, Rudná, Nerudova, 736, 21, Nerudova 736/21, 25219 Rudná |
|
IRENA KUNEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
místopředseda představenstva |
10.07.1992 |
Adresa: |
11000, 21715017, Praha, Staré Město, Maiselova, 25, 4, Maiselova 25/4, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|