ABDULKADER BRIMO
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2024 |
Adresa: |
12000, 21733643, Praha, Nové Město, Václavská, 1748, 13, Václavská 1748/13, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
FRANTIŠEK HAVLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
18200, 22369091, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Kyselova, 1185, 2 |
|
Profispolečnosti servis s.r.o.
01407511 |
Neaktivní
od 19.03.2024
|
jednatel |
09.02.2024 |
Adresa: |
11000, 21723885, Praha, Staré Město, Rybná, 732, 25, Rybná 732/25, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
FRANTIŠEK HAVLÍK
|
Neaktivní
od 09.02.2024
|
Jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
18200, 22369091, Praha, Kobylisy, Kyselova, 1185, 2, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
František Havlík
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Jednatel |
07.12.2000 |
Adresa: |
18200, 22370391, Praha 8, Praha 8, Frýdlantská, 1311/21 |
|
František Havlík
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Jednatel |
07.12.2000 |
Adresa: |
18200, 22370391, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1311, 21, Frýdlantská 1311/21, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Stanislav Novák
|
Neaktivní
od 07.12.2000
|
Jednatel |
04.08.1992 |
Adresa: |
22398724, Praha 8, Krosenská, 541 |
|
Stanislav Novák
|
Neaktivní
od 07.12.2000
|
Jednatel |
04.08.1992 |
Adresa: |
18100, 22398724, Praha, Troja, Krosenská, 541, 14, Krosenská 541/14, Troja, 18100 Praha 8 |
|