MICHAL PECHAČ
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
člen představenstva |
02.05.2019 |
Adresa: |
25755, 3039943, Benešov, Maršovice, Maršovice, 110 |
|
MICHAL PECHAČ
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
člen představenstva |
02.05.2019 |
Adresa: |
25755, 3039943, Benešov, Maršovice, Maršovice, 110, č.p. 110, 25755 Maršovice |
|
JAROSLAV KŘÍŽEK
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
člen představenstva |
21.10.2015 |
Adresa: |
25755, 3039722, Benešov, Maršovice, Maršovice, 59 |
|
JAROSLAV KŘÍŽEK
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
člen představenstva |
21.10.2015 |
Adresa: |
25755, 3039722, Benešov, Maršovice, Maršovice, 59, č.p. 59, 25755 Maršovice |
|
MILAN TUREK
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
předseda představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
25755, 3040291, Benešov, Maršovice, Podmaršovice, 2 |
|
MILAN TUREK
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
předseda představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
25755, 3040291, Benešov, Maršovice, Podmaršovice, 2, Podmaršovice 2, 25755 Maršovice |
|
Jaroslav Křížek
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
14.11.2001 |
Adresa: |
25755, 3039722, Maršovice, 59 |
|
JAROSLAV KŘÍŽEK
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
14.11.2001 |
Adresa: |
25755, 3039722, Benešov, Maršovice, Maršovice, 59, č.p. 59, 25755 Maršovice |
|
Jaroslava Hůrková
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
členka představenstva |
08.11.1999 |
|
Josef Fulín
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen představenstva |
08.11.1999 |
|
Michal Pechač
|
Neaktivní
od 02.05.2019
|
člen představenstva |
08.11.1999 |
Adresa: |
3044653, Benešov, Neveklov, 273 |
|
Miloš Fremut
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
místopředseda představenstva |
08.11.1999 |
|
Hana Jarolímová
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
členka představenstva |
08.11.1999 |
Adresa: |
25755, 3039676, Maršovice, 49 |
|
Ladislav Pešánek
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
člen představenstva |
08.11.1999 |
|
Jaroslava Hůrková
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
členka představenstva |
08.11.1999 |
Adresa: |
10, Zahrádka, Zahrádka 10, Česká republika |
|
Josef Fulín
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen představenstva |
08.11.1999 |
Adresa: |
3, Libeč, Libeč 3, Česká republika |
|
Michal Pechač
|
Neaktivní
od 02.05.2019
|
člen představenstva |
08.11.1999 |
Adresa: |
25756, 3044653, Benešov, Neveklov, Neveklov, Benešovská, 273, Benešovská 273, 25756 Neveklov |
|
Miloš Fremut
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
místopředseda představenstva |
08.11.1999 |
Adresa: |
43, Maršovice, Maršovice 43, Česká republika |
|
Hana Jarolímová
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
členka představenstva |
08.11.1999 |
Adresa: |
25755, 3039676, Benešov, Maršovice, Maršovice, 49, č.p. 49, 25755 Maršovice |
|
Ladislav Pešánek
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
člen představenstva |
08.11.1999 |
Adresa: |
113, Maršovice, Maršovice 113, Česká republika |
|
Michal Pecháč
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
člen představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
3044653, Neveklov, 273 |
|
Josef Fulín
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
člen představenstva |
25.07.1995 |
|
Jaroslava Hůrková
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
člen představenstva |
25.07.1995 |
|
Michal Pecháč
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
člen představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
25756, 3044653, Benešov, Neveklov, Neveklov, Benešovská, 273, Benešovská 273, 25756 Neveklov |
|
Josef Fulín
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
člen představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
3, Libeč, Libeč 3, Česká republika |
|
Jaroslava Hůrková
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
člen představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
10, Zahrádka, Zahrádka 10, Česká republika |
|
Josef Fulín
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
člen představenstva |
05.10.1994 |
Adresa: |
3047440, Zderadice, 19 |
|
Jan Pecháč
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
člen představenstva |
05.10.1994 |
|
Josef Hrma
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
člen představenstva |
05.10.1994 |
Adresa: |
10975594, Zálesí, 4 |
|
Ing. František Vyskočil
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
místopředseda představenstva |
05.10.1994 |
|
Milan Turek
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
předseda představenstva |
05.10.1994 |
Adresa: |
3040291, Podmaršovice, 2 |
|
Josef Fulín
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
člen představenstva |
05.10.1994 |
Adresa: |
25756, 3047440, Benešov, Maršovice, Zderadice, 19, Zderadice 19, 25756 Maršovice |
|
Jan Pecháč
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
člen představenstva |
05.10.1994 |
Adresa: |
1, Vráce, Vráce 1, Česká republika |
|
Josef Hrma
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
člen představenstva |
05.10.1994 |
Adresa: |
67102, 10975594, Znojmo, Zálesí, Zálesí, 4, č.p. 4, 67102 Zálesí |
|
Ing. František Vyskočil
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
místopředseda představenstva |
05.10.1994 |
Adresa: |
114, Maršovice, Maršovice 114, Česká republika |
|
MILAN TUREK
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
předseda představenstva |
05.10.1994 |
Adresa: |
25755, 3040291, Benešov, Maršovice, Podmaršovice, 2, Podmaršovice 2, 25755 Maršovice |
|
ng. František Vyskočil
|
Neaktivní
od 05.10.1994
|
představenstvo |
12.11.1992 |
Adresa: |
25755, 3039986, Maršovice, Maršovice, 114 |
|
Zdeněk Hrma
|
Neaktivní
od 05.10.1994
|
představenstvo |
12.11.1992 |
Adresa: |
Zálesí, Zálesí, 1 |
|
Miloš Fremut
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
představenstvo |
12.11.1992 |
Adresa: |
25755, 3039633, Maršovice, Maršovice, 43 |
|
Miroslav Linhart
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
představenstvo |
12.11.1992 |
Adresa: |
Strnadice, Strnadice, 5 |
|
Milan Turek
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
představenstvo |
12.11.1992 |
Adresa: |
Podmaršovice, Podmaršovice, 2 |
|
ng. František Vyskočil
|
Neaktivní
od 05.10.1994
|
představenstvo |
12.11.1992 |
Adresa: |
25755, 3039986, Benešov, Maršovice, Maršovice, 114, č.p. 114, 25755 Maršovice |
|
Zdeněk Hrma
|
Neaktivní
od 05.10.1994
|
představenstvo |
12.11.1992 |
Adresa: |
67102, 10975560, Znojmo, Zálesí, Zálesí, 1, č.p. 1, 67102 Zálesí |
|
Miloš Fremut
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
představenstvo |
12.11.1992 |
Adresa: |
25755, 3039633, Benešov, Maršovice, Maršovice, 43, č.p. 43, 25755 Maršovice |
|
Miroslav Linhart
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
představenstvo |
12.11.1992 |
Adresa: |
5, Strnadice, Strnadice, Strnadice 5, Strnadice, Česká republika |
|
Milan Turek
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
představenstvo |
12.11.1992 |
Adresa: |
2, Podmaršovice, Podmaršovice, Podmaršovice 2, Podmaršovice, Česká republika |
|