Ing. VOJTĚCH KŠÍRL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.08.2024 |
Adresa: |
28504, 22828664, Kolín, Bečváry, Červený Hrádek, 94, Červený Hrádek 94, 28504 Bečváry |
|
Ing. VÁCLAV CIVÍN
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
10.08.2024 |
Adresa: |
28002, 21102643, Kolín, Polepy, Polepy, 118, č.p. 118, 28002 Polepy |
|
Ing. Miroslav Fess
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2024 |
Adresa: |
16900, 22689664, Praha, Břevnov, Ve Střešovičkách, 2288, 60, Ve Střešovičkách 2288/60, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Jan Jebavý
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2024 |
Adresa: |
28002, 21190038, Kolín, Kolín, Kolín VI, Braunerova, 21, Braunerova 21, Kolín VI, 28002 Kolín |
|
Bc. JAKUB KŠÍRL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2024 |
Adresa: |
28144, 78951402, Kolín, Bečváry, Poďousy, 54, Poďousy 54, 28144 Bečváry |
|
Ing. VÁCLAV CIVÍN
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28002, 21102643, Kolín, Polepy, Polepy, 118 |
|
Ing. VOJTĚCH KŠÍRL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28504, 22828664, Kolín, Bečváry, Červený Hrádek, 94 |
|
Ing. JAN JEBAVÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28002, 21190038, Kolín, Kolín, Kolín VI, Braunerova, 21 |
|
Ing. JIŘÍ KŠÍRL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28002, 80118798, Kolín, Kolín, Kolín II, Antonína Dvořáka, 1114 |
|
Ing. FRANTIŠEK MARTIN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28201, 14462656, Kolín, Klučov, Klučov, 24 |
|
Ing. MIROSLAV FESS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
16900, 22689664, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Ve Střešovičkách, 2288, 60 |
|
MILAN ČERNÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28201, 21141011, Kolín, Tismice, Tismice, 14 |
|
MILAN ČERNÝ
|
Neaktivní
od 10.08.2024
|
člen představenstva |
22.05.2024 |
Adresa: |
28201, 21141011, Kolín, Tismice, Tismice, 14, č.p. 14, 28201 Tismice |
|
MILAN ČERNÝ
|
Neaktivní
od 22.05.2024
|
člen představenstva |
10.04.2024 |
Adresa: |
28802, 25567462, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Leknínová, 2273, Leknínová 2273, 28802 Nymburk |
|
MILAN ČERNÝ
|
Neaktivní
od 10.04.2024
|
člen představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28201, 21141011, Kolín, Tismice, Tismice, 14, č.p. 14, 28201 Tismice |
|
Ing. VÁCLAV CIVÍN
|
Neaktivní
od 10.08.2024
|
místopředseda představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28002, 21102643, Kolín, Polepy, Polepy, 118, č.p. 118, 28002 Polepy |
|
Ing. VOJTĚCH KŠÍRL
|
Neaktivní
od 10.08.2024
|
předseda představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28504, 22828664, Kolín, Bečváry, Červený Hrádek, 94, Červený Hrádek 94, 28504 Bečváry |
|
Ing. Jan Jebavý
|
Neaktivní
od 10.08.2024
|
člen představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28002, 21190038, Kolín, Kolín, Kolín VI, Braunerova, 21, Braunerova 21, Kolín VI, 28002 Kolín |
|
Ing. JIŘÍ KŠÍRL
|
Neaktivní
od 10.08.2024
|
člen představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28002, 80118798, Kolín, Kolín, Kolín II, Antonína Dvořáka, 1114, Antonína Dvořáka 1114, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Ing. FRANTIŠEK MARTIN
|
Neaktivní
od 10.08.2024
|
člen představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
28201, 14462656, Kolín, Klučov, Klučov, 24, č.p. 24, 28201 Klučov |
|
Ing. Miroslav Fess
|
Neaktivní
od 10.08.2024
|
člen představenstva |
29.11.2021 |
Adresa: |
16900, 22689664, Praha, Břevnov, Ve Střešovičkách, 2288, 60, Ve Střešovičkách 2288/60, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. OLDŘICH JENÍČEK
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen |
06.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21868638, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Kovařovicova, 1138, 4 |
|
Ing. OLDŘICH JENÍČEK
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen |
06.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21868638, Praha, Krč, Kovařovicova, 1138, 4, Kovařovicova 1138/4, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. OLDŘICH JENÍČEK
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
člen |
08.02.2016 |
Adresa: |
28002, 21167842, Kolín, Kolín III, Roháčova, 264 |
|
Ing. ALOIS NOUZÁK
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
předseda |
08.02.2016 |
Adresa: |
28143, 22826742, Bečváry, Bečváry, 110 |
|
Ing. ZDENĚK PÁNEK
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
místopředseda |
08.02.2016 |
Adresa: |
28002, 2409178, Křečhoř, Kutlíře, 7 |
|
Ing. MIROSLAV FESS
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen |
08.02.2016 |
Adresa: |
16900, 22689664, Praha, Břevnov, Ve Střešovičkách, 2288, 60 |
|
MILAN ČERNÝ
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen |
08.02.2016 |
Adresa: |
28201, 21141011, Tismice, Tismice, 14 |
|
Ing. ROMAN KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen |
08.02.2016 |
Adresa: |
29001, 28211065, Poděbrady, Poděbrady V, Arbesova, 100 |
|
Ing. JAN JEBAVÝ
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen |
08.02.2016 |
Adresa: |
28002, 21190038, Kolín, Kolín, Kolín VI, Braunerova, 21 |
|
ing. Oldřich Jeníček
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
člen |
08.02.2016 |
Adresa: |
28002, 21167842, Kolín, Kolín, Kolín III, Roháčova, 264, Roháčova 264, Kolín III, 28002 Kolín |
|
Ing. ALOIS NOUZÁK
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
předseda |
08.02.2016 |
Adresa: |
28143, 22826742, Kolín, Bečváry, Bečváry, 110, č.p. 110, 28143 Bečváry |
|
Ing. ZDENĚK PÁNEK
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
místopředseda |
08.02.2016 |
Adresa: |
28002, 2409178, Kolín, Křečhoř, Kutlíře, 7, Kutlíře 7, 28002 Křečhoř |
|
Ing. Miroslav Fess
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen |
08.02.2016 |
Adresa: |
16900, 22689664, Praha, Břevnov, Ve Střešovičkách, 2288, 60, Ve Střešovičkách 2288/60, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MILAN ČERNÝ
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen |
08.02.2016 |
Adresa: |
28201, 21141011, Kolín, Tismice, Tismice, 14, č.p. 14, 28201 Tismice |
|
Ing. ROMAN KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen |
08.02.2016 |
Adresa: |
29001, 28211065, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady V, Arbesova, 100, Arbesova 100, Poděbrady V, 29001 Poděbrady |
|
Ing. Jan Jebavý
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen |
08.02.2016 |
Adresa: |
28002, 21190038, Kolín, Kolín, Kolín VI, Braunerova, 21, Braunerova 21, Kolín VI, 28002 Kolín |
|
Ing. JOSEF POLEDNE
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
1. místopředseda |
27.08.2015 |
Adresa: |
28144, 21154023, Kolín, Zásmuky, Zásmuky, Jižní, 503 |
|
Ing. JOSEF POLEDNE
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
1. místopředseda |
27.08.2015 |
Adresa: |
28144, 21154023, Kolín, Zásmuky, Zásmuky, Jižní, 503, Jižní 503, 28144 Zásmuky |
|
Ing. ALOIS NOUZÁK
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
předseda |
24.01.2014 |
Adresa: |
28143, 22826742, Bečváry, Bečváry, 110 |
|
Ing. ALOIS NOUZÁK
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
předseda |
24.01.2014 |
Adresa: |
28143, 22826742, Kolín, Bečváry, Bečváry, 110, č.p. 110, 28143 Bečváry |
|
Ing. ALOIS NOUZÁK
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
předseda |
24.12.2002 |
Adresa: |
28143, 22826742, Kolín, Bečváry, Bečváry, 110 |
|
Ing. Josef Poledne
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
1. místopředseda |
24.12.2002 |
Adresa: |
28144, 21154023, Kolín, Zásmuky, Jižní, 503 |
|
Ing. Zdeněk Pánek
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
2. místopředseda |
24.12.2002 |
Adresa: |
28002, Kutlíře, Kutlíře, čp. 7 |
|
Jan Kubát
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
člen |
24.12.2002 |
Adresa: |
28002, Nová Ves I., Ohrada, 17 |
|
MILAN ČERNÝ
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
člen |
24.12.2002 |
Adresa: |
28201, 21141011, Kolín, Tismice, Tismice, 14 |
|
Jan Košťál
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
člen |
24.12.2002 |
Adresa: |
28171, 6084508, Kolín, Rostoklaty, Rostoklaty, 110 |
|
Jan Skala
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
člen |
24.12.2002 |
Adresa: |
28163, Kolín, Barchovice, Barchovice, 47 |
|
Ing. ALOIS NOUZÁK
|
Neaktivní
od 24.01.2014
|
předseda |
24.12.2002 |
Adresa: |
28143, 22826742, Kolín, Bečváry, Bečváry, 110, č.p. 110, 28143 Bečváry |
|
Ing. JOSEF POLEDNE
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
1. místopředseda |
24.12.2002 |
Adresa: |
28144, 21154023, Kolín, Zásmuky, Zásmuky, Jižní, 503, Jižní 503, 28144 Zásmuky |
|
Ing. Zdeněk Pánek
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
2. místopředseda |
24.12.2002 |
Adresa: |
čp. 7, Kutlíře, Kutlíře, 28002, Kutlíře čp. 7, 28002 Kutlíře, Česká republika |
|
Jan Kubát
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
člen |
24.12.2002 |
Adresa: |
17, Nová Ves I., Ohrada, 28002, Ohrada 17, 28002 Nová Ves I., Česká republika |
|
MILAN ČERNÝ
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
člen |
24.12.2002 |
Adresa: |
28201, 21141011, Kolín, Tismice, Tismice, 14, č.p. 14, 28201 Tismice |
|
Jan Košťál
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
člen |
24.12.2002 |
Adresa: |
28171, 6084508, Kolín, Rostoklaty, Rostoklaty, 110, č.p. 110, 28171 Rostoklaty |
|
Jan Skala
|
Neaktivní
od 08.02.2016
|
člen |
24.12.2002 |
Adresa: |
28163, 21068402, Kolín, Barchovice, Barchovice, 47, č.p. 47, 28163 Barchovice |
|
Ing. ALOIS NOUZÁK
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
1.místopředseda |
22.12.1995 |
Adresa: |
28143, 22826742, Bečváry, Bečváry, 110 |
|
Ing. Otakar Král
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
22.12.1995 |
Adresa: |
28167, Stříbrná Skalice |
|
Ing. Josef Krajíček
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
22.12.1995 |
Adresa: |
28125, Veletov, Veletov 99, 694 |
|
Ing. Josef Krajíček
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
22.12.1995 |
Adresa: |
694, Veletov, Veletov 99, 28125, Veletov 99 694, 28125 Veletov, Česká republika |
|
Ing. Otakar Král
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
22.12.1995 |
Adresa: |
Stříbrná Skalice, 28167, 28167 Stříbrná Skalice, Česká republika |
|
Ing. ALOIS NOUZÁK
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
1.místopředseda |
22.12.1995 |
Adresa: |
28143, 22826742, Kolín, Bečváry, Bečváry, 110, č.p. 110, 28143 Bečváry |
|
Jan Škarka
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
1.místopředseda |
25.01.1994 |
Adresa: |
28141, 2403048, Kořenice, 24 |
|
Ing. Štěpán Sixta
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
28101, 6095101, Velim, č.p.58 |
|
Gerfred Nývlt
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
Chlumec, SNP, 694 |
|
Ing. Zdeněk Pánek
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
předseda |
25.01.1994 |
Adresa: |
28000, 21174491, Kolín, Prokopa Velikého, 542 |
|
RnDr. Luděk Domácí
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
2.místopředseda |
25.01.1994 |
Adresa: |
14200, 21959005, Praha 4, Na Okruhu, 393 |
|
Ing. František Martin
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
28201, 14462656, Klučov, č.p.24 |
|
Jaromír Kolář
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
28101, 6097839, Velim, Václavská, 331 |
|
Ing. Zdeněk Jedlička
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
28143, 21082898, Horní Chvatliny, č.p.17 |
|
Jiří Kruliš
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
2457954, Plaňany, 381 |
|
JAN ŠKARKA
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
1.místopředseda |
25.01.1994 |
Adresa: |
28002, 2403048, Kolín, Kořenice, Kořenice, 24, č.p. 24, 28002 Kořenice |
|
Ing. Štěpán Sixta
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
28101, 6095101, Kolín, Velim, Velim, náměstí Obránců míru, 58, náměstí Obránců míru 58, 28101 Velim |
|
Gerfred Nývlt
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
694, Chlumec, SNP, SNP 694, Chlumec, Česká republika |
|
ing. Zdeněk Pánek
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
předseda |
25.01.1994 |
Adresa: |
28002, 21174491, Kolín, Kolín, Kolín IV, Prokopa Velikého, 542, Prokopa Velikého 542, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
RNDr. Luděk Domácí
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
2.místopředseda |
25.01.1994 |
Adresa: |
14200, 21959005, Praha, Písnice, Na okruhu, 393, 5, Na okruhu 393/5, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Jaromír Kolář
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
28101, 6097839, Kolín, Velim, Velim, Václavská, 331, Václavská 331, 28101 Velim |
|
Ing. Zdeněk Jedlička
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
28144, 21082898, Kolín, Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny, 17, Horní Chvatliny 17, 28144 Dolní Chvatliny |
|
Jiří Kruliš
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
28104, 2457954, Kolín, Plaňany, Plaňany, Pode Dvorem, 381, Pode Dvorem 381, 28104 Plaňany |
|
Ing. FRANTIŠEK MARTIN
|
Neaktivní
od 24.12.2002
|
člen |
25.01.1994 |
Adresa: |
28201, 14462656, Kolín, Klučov, Klučov, 24, č.p. 24, 28201 Klučov |
|