ZDENĚK PÁCHA
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
Předseda představenstva |
04.06.2016 |
Adresa: |
16200, 22259562, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Západní, 415, 4 |
|
ZDENĚK PÁCHA
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
Předseda představenstva |
04.06.2016 |
Adresa: |
16200, 22259562, Praha, Střešovice, Západní, 415, 4, Západní 415/4, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
KAREL ŠEBEK
|
Neaktivní
od 20.02.2019
|
místopředseda představenstva |
14.10.2015 |
Adresa: |
29404, 15512975, Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Dolní Bousov, Okružní, 591 |
|
KAREL ŠEBEK
|
Neaktivní
od 20.02.2019
|
místopředseda představenstva |
14.10.2015 |
Adresa: |
29404, 15512975, Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Dolní Bousov, Okružní, 591, Okružní 591, 29404 Dolní Bousov |
|
JIŘÍ KONEJL
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
člen představenstva |
03.03.2015 |
Adresa: |
29404, 15516776, Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 40 |
|
JIŘÍ KONEJL
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
člen představenstva |
03.03.2015 |
Adresa: |
29404, 15516776, Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Horní Bousov, 40, Horní Bousov 40, 29404 Dolní Bousov |
|
Zdeněk Pácha
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
Předseda představenstva |
24.03.1997 |
Adresa: |
21253137, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Na Radouči, 1248 |
|
Zdeněk Pácha
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
Předseda představenstva |
24.03.1997 |
Adresa: |
29301, 21253137, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Na Radouči, 1248, Na Radouči 1248, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Jiří Ptáčník
|
Neaktivní
od 24.03.1997
|
předseda představenstva |
02.01.1997 |
Adresa: |
Červené Janovice 182 |
|
Jiří Konejl
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
člen představenstva |
02.01.1997 |
Adresa: |
21249636, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U stadionu, 892 |
|
Karel Šebek
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
místopředseda představenstva |
02.01.1997 |
Adresa: |
21263329, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Nám.Republiky, 1006 |
|
Jiří Konejl
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
člen představenstva |
02.01.1997 |
Adresa: |
29301, 21249636, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, U stadionu, 892, U stadionu 892, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Karel Šebek
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
místopředseda představenstva |
02.01.1997 |
Adresa: |
29301, 21263329, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, náměstí Republiky, 1006, 41, náměstí Republiky 1006/41, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. Jiří Roček
|
Neaktivní
od 02.01.1997
|
předseda představenstva |
17.10.1996 |
Adresa: |
22719067, Praha 4, Praha 4, Kubištova, 1 |
|
Ing. Pavel Čermák
|
Neaktivní
od 02.01.1997
|
místopředseda představenstva |
17.10.1996 |
Adresa: |
21871370, Praha 4, Praha 4, Nad svahem, 7 |
|
Miroslav Strapina
|
Neaktivní
od 02.01.1997
|
člen představenstva |
17.10.1996 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Kolonie, 175 |
|
Ing. JIŘÍ ROČEK
|
Neaktivní
od 02.01.1997
|
předseda představenstva |
17.10.1996 |
Adresa: |
14000, 22719067, Praha, Podolí, Kubištova, 1102, 1, Kubištova 1102/1, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Čermák
|
Neaktivní
od 02.01.1997
|
místopředseda představenstva |
17.10.1996 |
Adresa: |
14000, 21871370, Praha, Krč, Nad svahem, 1404, 7, Nad svahem 1404/7, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Miroslav Strapina
|
Neaktivní
od 02.01.1997
|
člen představenstva |
17.10.1996 |
Adresa: |
175, Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Kolonie, Kolonie 175, Dolní Bousov, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Jaromír Brzobohatý
|
Neaktivní
od 17.10.1996
|
předseda představenstva |
20.06.1994 |
Adresa: |
15565203, Mnichovo Hradiště, Jaselská, 1250 |
|
Ing. Jiří Roček
|
Neaktivní
od 17.10.1996
|
místopředseda představenstva |
20.06.1994 |
Adresa: |
22719067, Praha 4, Kubištova, 1 |
|
Zdeněk Pácha
|
Neaktivní
od 17.10.1996
|
člen představenstva |
20.06.1994 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Kosmonautů, 1248 |
|
JAROMÍR BRZOBOHATÝ
|
Neaktivní
od 17.10.1996
|
předseda představenstva |
20.06.1994 |
Adresa: |
29501, 15565203, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Jaselská, 1250, Jaselská 1250, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Ing. JIŘÍ ROČEK
|
Neaktivní
od 17.10.1996
|
místopředseda představenstva |
20.06.1994 |
Adresa: |
14000, 22719067, Praha, Podolí, Kubištova, 1102, 1, Kubištova 1102/1, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Zdeněk Pácha
|
Neaktivní
od 17.10.1996
|
člen představenstva |
20.06.1994 |
Adresa: |
1248, Mladá Boleslav, Kosmonautů, Kosmonautů 1248, Mladá Boleslav, Česká republika |
|