Ing. Lenka Frolíková
|
Neaktivní
od 13.02.2004
|
L i k v i d á t o r |
11.06.1996 |
Adresa: |
27201, 1436678, Kladno, Kladno, Lacinova, 2288 |
|
ing. Lenka Frolíková
|
Neaktivní
od 13.02.2004
|
L i k v i d á t o r |
11.06.1996 |
Adresa: |
27201, 1436678, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Lacinova, 2288, Lacinova 2288, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Lenka Frolíková
|
Neaktivní
od 11.06.1996
|
L i k v i d á t o r |
27.03.1996 |
Adresa: |
27201, 1436678, Kladno, Kladno, Lacinova, 2288 |
|
ing. Lenka Frolíková
|
Neaktivní
od 11.06.1996
|
L i k v i d á t o r |
27.03.1996 |
Adresa: |
27201, 1436678, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Lacinova, 2288, Lacinova 2288, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Tomáš Justa
|
Neaktivní
od 13.02.2004
|
jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
21786194, Praha 3, Biskupcova, 63/1752 |
|
Tomáš Justa
|
Neaktivní
od 13.02.2004
|
jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
13000, 21786194, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1752, 63, Biskupcova 1752/63, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Eva Ševčíková
|
Neaktivní
od 30.04.1993
|
Jednatel |
18.09.1992 |
Adresa: |
25170, 3, Dobřejovice, Čestlice, 147 |
|
Milan Ševčík
|
Neaktivní
od 24.06.1993
|
Jednatel |
18.09.1992 |
Adresa: |
25170, 3, Dobřejovice, Čestlice, 147 |
|
Eva Ševčíková
|
Neaktivní
od 30.04.1993
|
Jednatel |
18.09.1992 |
Adresa: |
147, Dobřejovice, Čestlice, 25170, Čestlice 147, 25170 Dobřejovice, Česká republika |
|
Milan Ševčík
|
Neaktivní
od 24.06.1993
|
Jednatel |
18.09.1992 |
Adresa: |
147, Dobřejovice, Čestlice, 25170, Čestlice 147, 25170 Dobřejovice, Česká republika |
|