ZDENĚK KOHOUTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2016 |
Adresa: |
28151, 2490293, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, 9. května, 322 |
|
ZDENĚK KOHOUTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2016 |
Adresa: |
28151, 2490293, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, 9. května, 322, 9. května 322, 28151 Velký Osek |
|
ZDENĚK KOHOUTEK
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
jednatel |
31.01.2013 |
Adresa: |
28002, 21154872, Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, 78 |
|
ZDENĚK KOHOUTEK
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
jednatel |
31.01.2013 |
Adresa: |
28002, 21154872, Kolín, Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, 78, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín |
|
Zdeněk Kohoutek
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
29.05.2009 |
Adresa: |
28002, 21110590, Kolín, Kolín, Sendražice, Hřbitovní, 169 |
|
Zdeněk Kohoutek
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
29.05.2009 |
Adresa: |
28002, 21110590, Kolín, Kolín, Sendražice, Hřbitovní, 169, Hřbitovní 169, Sendražice, 28002 Kolín |
|
Petra Mikitová
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
jednatel |
02.07.2007 |
Adresa: |
28002, 21155216, Kolín I, Pražská, 121 |
|
Petra Mikitová
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
jednatel |
02.07.2007 |
Adresa: |
28002, 21155216, Kolín, Kolín, Kolín I, Pražská, 121, Pražská 121, Kolín I, 28002 Kolín |
|
Zdeněk Kohoutek
|
Neaktivní
od 02.07.2007
|
jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
28002, 21110590, Kolín, Sendražice, Hřbitovní, 169 |
|
Zdeněk Kohoutek
|
Neaktivní
od 02.07.2007
|
jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
28002, 21110590, Kolín, Kolín, Sendražice, Hřbitovní, 169, Hřbitovní 169, Sendražice, 28002 Kolín |
|
ing. Martin Holman
|
Neaktivní
od 05.10.2002
|
jednatel |
07.06.2000 |
Adresa: |
21702641, Praha 1, Praha 1, Křemencova, 15 |
|
Ing. Martin Holman
|
Neaktivní
od 05.10.2002
|
jednatel |
07.06.2000 |
Adresa: |
11000, 21702641, Praha, Nové Město, Křemencova, 182, 15, Křemencova 182/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jaroslav Šusta
|
Neaktivní
od 07.06.2000
|
jednatel |
09.10.1998 |
Adresa: |
21749353, Praha 2, Praha 2, Mánesova, 32/989 |
|
Jaroslav Šusta
|
Neaktivní
od 07.06.2000
|
jednatel |
09.10.1998 |
Adresa: |
12000, 21749353, Praha, Vinohrady, Mánesova, 989, 32, Mánesova 989/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Petr Měchýř
|
Neaktivní
od 23.05.1995
|
jednatel |
28.09.1992 |
Adresa: |
28202, 21164355, Kolín II, Bezručova, 866 |
|
Miroslav Stýblo
|
Neaktivní
od 09.10.1998
|
jednatel |
28.09.1992 |
Adresa: |
28002, 21154902, Kolín I, Zámecká, čp.82 |
|
Petr Měchýř
|
Neaktivní
od 23.05.1995
|
jednatel |
28.09.1992 |
Adresa: |
28002, 21164355, Kolín, Kolín, Kolín II, Bezručova, 866, Bezručova 866, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Miroslav Stýblo
|
Neaktivní
od 09.10.1998
|
jednatel |
28.09.1992 |
Adresa: |
28002, 21154902, Kolín, Kolín, Kolín I, Zámecká, 82, Zámecká 82, Kolín I, 28002 Kolín |
|