ONDŘEJ PŘÍLUČÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.10.2023 |
Adresa: |
28911, 21108374, Kolín, Ratenice, Ratenice, 175, č.p. 175, 28911 Ratenice |
|
MICHAL ŠMÍD
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.06.2022 |
Adresa: |
28167, 41900553, Praha-východ, Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, U jabloně, 361 |
|
MICHAL ŠMÍD
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.06.2022 |
Adresa: |
28167, 41900553, Praha-východ, Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, U jabloně, 361, U jabloně 361, 28167 Stříbrná Skalice |
|
VLASTIMIL CINTL
|
Aktivní
|
Předseda |
24.04.2020 |
Adresa: |
28002, 27892751, Kolín, Cerhenice, Cerhýnky, 132 |
|
JULIE POLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
24.04.2020 |
Adresa: |
51601, 9853740, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská, 1342 |
|
ONDŘEJ PŘÍLUČÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.04.2020 |
Adresa: |
28911, 2472163, Kolín, Pečky, Pečky, V Horkách, 990 |
|
VLASTIMIL CINTL
|
Aktivní
|
Předseda |
24.04.2020 |
Adresa: |
28002, 27892751, Kolín, Cerhenice, Cerhýnky, 132, Cerhýnky 132, 28002 Cerhenice |
|
JULIE POLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
24.04.2020 |
Adresa: |
51601, 9853740, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská, 1342, Sokolovská 1342, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
VLASTIMIL CINTL
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
08.03.2016 |
Adresa: |
28002, 14453363, Cerhenice, Cerhýnky, 44 |
|
VLASTIMIL CINTL
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
08.03.2016 |
Adresa: |
28002, 14453363, Kolín, Cerhenice, Cerhýnky, 44, Cerhýnky 44, 28002 Cerhenice |
|
VOJTĚCH CVRČEK
|
Neaktivní
od 21.02.2022
|
Jednatel |
24.04.2020 |
Adresa: |
28002, 21097267, Kolín, Kolín, Štítary, Ke Hřišti, 72 |
|
VOJTĚCH CVRČEK
|
Neaktivní
od 21.02.2022
|
Jednatel |
24.04.2020 |
Adresa: |
28002, 21097267, Kolín, Kolín, Štítary, Ke Hřišti, 72, Ke Hřišti 72, Štítary, 28002 Kolín |
|
ONDŘEJ PŘÍLUČÍK
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
člen výboru |
24.04.2020 |
Adresa: |
28911, 2472163, Kolín, Pečky, Pečky, V Horkách, 990, V Horkách 990, 28911 Pečky |
|
MARTIN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Jednatel |
14.12.2018 |
Adresa: |
28002, 6101160, Kolín, Velim, Vítězov, 50 |
|
MARTIN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Jednatel |
14.12.2018 |
Adresa: |
28002, 6101160, Kolín, Velim, Vítězov, 50, Vítězov 50, 28002 Velim |
|
MARTIN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
Jednatel |
08.03.2016 |
Adresa: |
28911, 21080933, Dobřichov, Dobřichov, 186 |
|
PETR ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Předseda |
08.03.2016 |
Adresa: |
28911, 2471833, Pečky, Pečky, V Horkách, 957 |
|
ANTONÍN HOVORKA
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Místopředseda |
08.03.2016 |
Adresa: |
28911, 2469332, Pečky, Pečky, Letohradská, 704 |
|
ALEŠ URBAN
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Finanční hospodář |
08.03.2016 |
Adresa: |
28102, 14452774, Cerhenice, Cerhenice, Za dráhou, 446 |
|
VLASTIMIL CINTL
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Kynologický referent |
08.03.2016 |
Adresa: |
28002, 27892751, Cerhenice, Cerhýnky, 132 |
|
ONDŘEJ PŘÍLUČÍK
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Kulturní referent |
08.03.2016 |
Adresa: |
28911, 2472163, Pečky, Pečky, V Horkách, 990 |
|
MARTIN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
Jednatel |
08.03.2016 |
Adresa: |
28911, 21080933, Kolín, Dobřichov, Dobřichov, 186, č.p. 186, 28911 Dobřichov |
|
VLASTIMIL CINTL
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Kynologický referent |
08.03.2016 |
Adresa: |
28002, 27892751, Kolín, Cerhenice, Cerhýnky, 132, Cerhýnky 132, 28002 Cerhenice |
|
ONDŘEJ PŘÍLUČÍK
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Kulturní referent |
08.03.2016 |
Adresa: |
28911, 2472163, Kolín, Pečky, Pečky, V Horkách, 990, V Horkách 990, 28911 Pečky |
|
PETR ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Předseda |
08.03.2016 |
Adresa: |
28911, 2471833, Kolín, Pečky, Pečky, V Horkách, 957, V Horkách 957, 28911 Pečky |
|
ANTONÍN HOVORKA
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Místopředseda |
08.03.2016 |
Adresa: |
28911, 2469332, Kolín, Pečky, Pečky, Letohradská, 704, Letohradská 704, 28911 Pečky |
|
ALEŠ URBAN
|
Neaktivní
od 24.04.2020
|
Finanční hospodář |
08.03.2016 |
Adresa: |
28102, 14452774, Kolín, Cerhenice, Cerhenice, Za dráhou, 446, Za dráhou 446, 28102 Cerhenice |
|