MIROSLAV SMOLÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru ZO |
13.08.2024 |
Adresa: |
25075, 14567679, Praha-východ, Nový Vestec, Nový Vestec, Spojovací, Spojovací č.ev. 28, 25075 Nový Vestec |
|
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Aktivní
|
|
13.08.2024 |
|
ANTONÍN HLAVÁČEK
|
Aktivní
|
Pedseda ZO, člen výboru |
15.05.2022 |
Adresa: |
58001, 9600230, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1239 |
|
Ing. JANA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2024
|
Předseda výboru ZO |
26.01.2024 |
Adresa: |
39121, 19767781, Tábor, Turovec, Turovec, 30, č.p. 30, 39121 Turovec |
|
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Neaktivní
od 13.08.2024
|
|
06.01.2024 |
|
ANTONÍN HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 06.01.2024
|
Pedseda ZO, člen výboru |
15.05.2022 |
Adresa: |
58001, 9600230, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1239, Žižkov II 1239, 58001 Havlíčkův Brod |
|
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Neaktivní
od 20.02.2024
|
|
18.02.2020 |
|
ANTONÍN HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 15.05.2022
|
Pedseda ZO, člen výboru |
18.02.2020 |
Adresa: |
58261, 9365974, Havlíčkův Brod, Česká Bělá, Česká Bělá, 158 |
|
ANTONÍN HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 15.05.2022
|
Pedseda ZO, člen výboru |
18.02.2020 |
Adresa: |
58261, 9365974, Havlíčkův Brod, Česká Bělá, Česká Bělá, 158, č.p. 158, 58261 Česká Bělá |
|
ANTONÍN HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 18.02.2020
|
předseda a člen výboru ZO |
04.05.2018 |
Adresa: |
58261, 9365974, Havlíčkův Brod, Česká Bělá, Česká Bělá, 158 |
|
ANTONÍN HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 18.02.2020
|
předseda a člen výboru ZO |
04.05.2018 |
Adresa: |
58261, 9365974, Havlíčkův Brod, Česká Bělá, Česká Bělá, 158, č.p. 158, 58261 Česká Bělá |
|
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Neaktivní
od 18.02.2020
|
|
25.10.2017 |
|