JAROSLAVA GREGOROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
53002, 13156900, Pardubice, Ostřešany, Ostřešany, 318 |
|
JAROSLAVA GREGOROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
53002, 13156900, Pardubice, Ostřešany, Ostřešany, 318, č.p. 318, 53002 Ostřešany |
|
Jaroslava Gregorová
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
Jednatel |
03.06.2002 |
Adresa: |
53002, 13156900, Ostřešany, 318 |
|
JAROSLAVA GREGOROVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
Jednatel |
03.06.2002 |
Adresa: |
53002, 13156900, Pardubice, Ostřešany, Ostřešany, 318, č.p. 318, 53002 Ostřešany |
|
Jaroslava Gregorová
|
Neaktivní
od 03.06.2002
|
Jednatel |
11.12.1997 |
Adresa: |
Pardubice, Pardubice, E. Košťála, 973 |
|
Jaroslava Gregorová
|
Neaktivní
od 03.06.2002
|
Jednatel |
11.12.1997 |
Adresa: |
53012, 7723482, Pardubice, Pardubice, Studánka, Erno Košťála, 973, Erno Košťála 973, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Ing. Pavel Rous
|
Neaktivní
od 11.12.1997
|
Jednatel |
30.04.1992 |
Adresa: |
53351, Pardubice - Rosice nad Labem, Fügnerova, 206 |
|
Pavel Gregora
|
Neaktivní
od 11.12.1997
|
Jednatel |
30.04.1992 |
Adresa: |
53003, Pardubice, Pardubice, E.Košťála, 973 |
|
Ing. Pavel Rous
|
Neaktivní
od 11.12.1997
|
Jednatel |
30.04.1992 |
Adresa: |
206, Pardubice - Rosice nad Labem, Fügnerova, 53351, Fügnerova 206, 53351 Pardubice - Rosice nad Labem, Česká republika |
|
Pavel Gregora
|
Neaktivní
od 11.12.1997
|
Jednatel |
30.04.1992 |
Adresa: |
53012, 7723482, Pardubice, Pardubice, Studánka, Erno Košťála, 973, Erno Košťála 973, Studánka, 53012 Pardubice |
|