Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | flowersway s.r.o. |
ICO: | 46505415 |
Registrovaná adresa: | 15000, 26134667, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 130, Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 15000 Praha 5 |
Začleněno na: | 30.04.1992 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
IULIIA ANDREYEVNA VARENTCOVA | Aktivní | 12.07.2021 | |
|
|||
IULIIA ANDREYEVNA VARENTCOVA | Aktivní | 12.07.2021 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
IULIIA ANDREYEVNA VARENTCOVA | Aktivní | jednatel | 12.07.2021 |
|
|||
IULIIA ANDREYEVNA VARENTCOVA | Aktivní | jednatel | 12.07.2021 |
|
|||
MARTIN HAJN | Neaktivní od 12.07.2021 | jednatel | 03.06.2021 |
|
|||
MARTIN HAJN | Neaktivní od 12.07.2021 | jednatel | 03.06.2021 |
|
|||
Helena Kramulová | Neaktivní od 03.06.2021 | jednatel | 16.11.2006 |
|
|||
Pavel Kramule | Neaktivní od 03.06.2021 | jednatel | 16.11.2006 |
|
|||
Helena Kramulová | Neaktivní od 03.06.2021 | jednatel | 16.11.2006 |
|
|||
Pavel Kramule | Neaktivní od 03.06.2021 | jednatel | 16.11.2006 |
|
|||
Zdeněk Malinský | Neaktivní od 16.11.2006 | jednatel společnosti | 14.10.1993 |
|
|||
Zdeněk Malinský | Neaktivní od 16.11.2006 | jednatel společnosti | 14.10.1993 |
|
|||
Pavel Fiala | Neaktivní od 16.11.2006 | Zakladatel - jednatel | 30.04.1992 |
|
|||
Pavel Fiala | Neaktivní od 16.11.2006 | Zakladatel - jednatel | 30.04.1992 |
|
Registrační číslo flowersway s.r.o. je 46505415.
Registrační adresa flowersway s.r.o. je 15000, 26134667, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 130, Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 15000 Praha 5.
flowersway s.r.o. byla založena 30.04.1992.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je IULIIA ANDREYEVNA VARENTCOVA, IULIIA ANDREYEVNA VARENTCOVA.