LUDĚK POCHOBRADSKÝ
|
Neaktivní
od 30.03.2019
|
Jednatel |
16.06.2016 |
Adresa: |
53821, 5439540, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, T. G. Masaryka, 311 |
|
VLADIMÍR ZÁLESKÝ
|
Neaktivní
od 30.03.2019
|
Jednatel |
16.06.2016 |
Adresa: |
53821, 5442052, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Příční, 554 |
|
LUDĚK POCHOBRADSKÝ
|
Neaktivní
od 30.03.2019
|
Jednatel |
16.06.2016 |
Adresa: |
53821, 5439540, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, T. G. Masaryka, 311, T. G. Masaryka 311, 53821 Slatiňany |
|
VLADIMÍR ZÁLESKÝ
|
Neaktivní
od 30.03.2019
|
Jednatel |
16.06.2016 |
Adresa: |
53821, 5442052, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Příční, 554, Příční 554, 53821 Slatiňany |
|
Vladimír Záleský
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
Jednatel |
15.03.2005 |
Adresa: |
53821, 5442052, Slatiňany, Příční, 554 |
|
VLADIMÍR ZÁLESKÝ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
Jednatel |
15.03.2005 |
Adresa: |
53821, 5442052, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Příční, 554, Příční 554, 53821 Slatiňany |
|
Vladimír Záleský
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
Jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
53821, 5441889, Slatiňany, Tyršova, 537 |
|
Luděk Pochobradský
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
Jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
53821, 5439540, Slatiňany, T.G.Masaryka, 311 |
|
Vladimír Záleský
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
Jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
53821, 5441889, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Tyršova, 537, Tyršova 537, 53821 Slatiňany |
|
LUDĚK POCHOBRADSKÝ
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
Jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
53821, 5439540, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, T. G. Masaryka, 311, T. G. Masaryka 311, 53821 Slatiňany |
|
Jaroslav Malý
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Společník - jednatel |
12.07.2001 |
Adresa: |
53821, 5443652, Chrudim, Slatiňany, Medunova, 713 |
|
Luděk Pochobradský
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Společník - jednatel |
12.07.2001 |
Adresa: |
53701, 18892591, Chrudim, Chrudim, Husova, 791 |
|
Vladimír Záleský
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Společník - jednatel |
12.07.2001 |
Adresa: |
53821, 5441889, Chrudim, Slatiňany, Tyršova, 537 |
|
Jaroslav Malý
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Společník - jednatel |
12.07.2001 |
Adresa: |
53821, 5443652, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Medunova, 713, Medunova 713, 53821 Slatiňany |
|
Luděk Pochobradský
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Společník - jednatel |
12.07.2001 |
Adresa: |
53701, 18892591, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Husova, 791, Husova 791, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Vladimír Záleský
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Společník - jednatel |
12.07.2001 |
Adresa: |
53821, 5441889, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Tyršova, 537, Tyršova 537, 53821 Slatiňany |
|
Jaroslav Holubec
|
Neaktivní
od 12.07.2001
|
Společník - jednatel |
20.07.1992 |
Adresa: |
18891012, Chrudim III, Obce Ležáků, 630 |
|
Jaroslav Malý
|
Neaktivní
od 12.07.2001
|
Společník - jednatel |
20.07.1992 |
Adresa: |
5443652, Slatiňany, Medunova, 713 |
|
Ing. Jiří Mára
|
Neaktivní
od 12.07.2001
|
Společník - jednatel |
20.07.1992 |
Adresa: |
5443415, Slatiňany, Medunova, 689 |
|
Luděk Pochobradský
|
Neaktivní
od 12.07.2001
|
Společník - jednatel |
20.07.1992 |
Adresa: |
18892591, Chrudim, Husova, 791 |
|
Vladimír Záleský
|
Neaktivní
od 12.07.2001
|
Společník - jednatel |
20.07.1992 |
Adresa: |
5441889, Slatiňany, Tyršova, 537 |
|
Jaroslav Holubec
|
Neaktivní
od 12.07.2001
|
Společník - jednatel |
20.07.1992 |
Adresa: |
53701, 18891012, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Obce Ležáků, 630, Obce Ležáků 630, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Jaroslav Malý
|
Neaktivní
od 12.07.2001
|
Společník - jednatel |
20.07.1992 |
Adresa: |
53821, 5443652, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Medunova, 713, Medunova 713, 53821 Slatiňany |
|
Ing. Jiří Mára
|
Neaktivní
od 12.07.2001
|
Společník - jednatel |
20.07.1992 |
Adresa: |
53821, 5443415, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Medunova, 689, Medunova 689, 53821 Slatiňany |
|
Luděk Pochobradský
|
Neaktivní
od 12.07.2001
|
Společník - jednatel |
20.07.1992 |
Adresa: |
53701, 18892591, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Husova, 791, Husova 791, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Vladimír Záleský
|
Neaktivní
od 12.07.2001
|
Společník - jednatel |
20.07.1992 |
Adresa: |
53821, 5441889, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Tyršova, 537, Tyršova 537, 53821 Slatiňany |
|